Bytové družstvo Úpice - Rtyňka má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Úpice - Rtyňka (25963210) je Družstvo. Sídlí na adrese Nerudova 489, 54232 Úpice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 1. 2002 Bytové družstvo Úpice - Rtyňka má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Úpice - Rtyňka nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Úpice - Rtyňka na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 21. 1. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 979 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25963210 | |
Jméno: | Bytové družstvo Úpice - Rtyňka | |
Právní forma: | Družstvo | 21.1.2002 |
Zapsána dne: | 21.1.2002 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.1.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nerudova 489, Úpice 54232, Česká republika | 5.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Nerudova 489, Úpice 54232, Česká republika | 21.4.2006 - 5.10.2016 |
Adresa: | 3. května 344, Úpice 54232, Česká republika | 21.1.2002 - 21.4.2006 |
Předseda představenstva | Jaroslava Říhová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2024 |
Adresa | Nerudova 489, 54232 Úpice |
Člen představenstva | Libuše Rückerová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2024 |
Adresa | Spojenců 888, 54232 Úpice |
Člen představenstva | Miroslav Vořechovský |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2024 |
Adresa | Nerudova 489, 54232 Úpice |
Člen představenstva | Miroslav Vořechovský |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2015 do 23.7.2024 |
Adresa | Nerudova 489, 54232 Úpice |
Člen představenstva | Ing. Kateřina Šestáková Haucková |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2016 do 23.7.2024 |
Adresa | Nerudova 489, 54232 Úpice |
Předseda představenstva | Jaroslava Říhová |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 23.7.2024 |
Adresa | Nerudova 489, 54232 Úpice |
Předseda představenstva | Jaroslava Říhová |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2004 do 5.10.2016 |
Adresa | Nerudova 489, 54232 Úpice |
Člen představenstva | Ing. Kateřina Šestáková Haucková |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2004 do 20.2.2016 |
Adresa | Nerudova 489, 54232 Úpice |
Člen představenstva | Miroslav Vořechovský |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2002 do 12.12.2015 |
Adresa | Pod Skalkou 1002, 54232 Úpice |
Člen představenstva | Lukáš Klouček |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2002 do 25.10.2004 |
Adresa | Rtyňka 976, 54232 Úpice |
Předseda představenstva | Zdeněk Špringr |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2002 do 25.10.2004 |
Adresa | Trhovka 482, 54233 Rtyně v Podkrkonoší |
IČO: | 25963210 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Úpice - Rtyňka |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Úpice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 1. 2002 |
Sídlo: | Nerudova 489, Úpice 54232 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |