Bytové družstvo U VEČERKY má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo U VEČERKY (28593464) je Družstvo. Sídlí na adrese Březová 576/3, 73401 Karviná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 7. 2009 Bytové družstvo U VEČERKY má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo U VEČERKY nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo U VEČERKY na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 13. 7. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2345 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28593464 | |
Jméno: | Bytové družstvo U VEČERKY | |
Právní forma: | Družstvo | 13.7.2009 |
Zapsána dne: | 13.7.2009 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 3.2.2015 |
Základní kapitál | 52 800 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.7.2009 - 3.2.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Březová 576/3, Karviná 73401, Česká republika | 11.12.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Březová 576/3, Karviná 73401, Česká republika | 13.7.2009 - 11.12.2018 |
předseda představenstva | Radomír Dubravný |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2024 |
Adresa | Březová 576/3, 73401 Karviná |
místopředseda představenstva | Ladislav Běhal |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2024 |
Adresa | Březová 576/3, 73401 Karviná |
místopředseda představenstva | Libor Izaiasz |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2024 |
Adresa | Březová 577/5, 73401 Karviná |
místopředseda představenstva | Ladislav Běhal |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2019 do 8.4.2024 |
Adresa | Březová 576/3, 73401 Karviná |
místopředseda představenstva | Richard Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2019 do 8.4.2024 |
Adresa | Dačického 579/28, 73401 Karviná |
předseda představenstva | Radomír Dubravný |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2019 do 8.4.2024 |
Adresa | Březová 576/3, 73401 Karviná |
místopředseda představenstva | Yvona Kolomá |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2015 do 20.2.2019 |
Adresa | Březová 576/3, 73401 Karviná |
místopředseda představenstva | Ladislav Běhal |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2015 do 20.2.2019 |
Adresa | Březová 576/3, 73401 Karviná |
předseda představenstva | Radomír Dubravný |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2015 do 20.2.2019 |
Adresa | Březová 576/3, 73401 Karviná |
člen představenstva | Josef Němčík |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2011 do 3.2.2015 |
Adresa | Na Kopci 2080/28, 73401 Karviná |
předseda představenstva | Radim Kravčík |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2012 do 3.2.2015 |
Adresa | Polská 118/6, 73401 Karviná |
místopředseda představenstva | Radomír Dubravný |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2012 do 3.2.2015 |
Adresa | Březová 576/3, 73401 Karviná |
člen představenstva | Ladislav Běhal |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2013 do 3.2.2015 |
Adresa | Březová 576/3, 73401 Karviná |
člen představenstva | Lukáš Miškovič |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2012 do 22.5.2013 |
Adresa | Březová 576/3, 73401 Karviná |
předseda představenstva | Marian Balog |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2009 do 20.8.2012 |
Adresa | K. Sliwky , Karviná |
místopředseda představenstva | Jiří Tomica |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2009 do 20.8.2012 |
Adresa | Březová 575/1, 73401 Karviná |
člen představenstva | Radim Kravčík |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2011 do 20.8.2012 |
Adresa | Polská 118/6, 73401 Karviná |
člen představenstva | Ingrid Rumlerová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2009 do 1.7.2011 |
Adresa | Březová 576/3, 73401 Karviná |
člen představenstva | Milada Krytinářová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2009 do 1.7.2011 |
Adresa | Březová 577/5, 73401 Karviná |
IČO: | 28593464 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo U VEČERKY |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Karviná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 7. 2009 |
Sídlo: | Březová 576/3, Karviná 73401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |