Bytové družstvo U Studia 3 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo U Studia 3 (29389852) je Družstvo. Sídlí na adrese U Studia 2856/3, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 11. 2011 Bytové družstvo U Studia 3 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo U Studia 3 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo U Studia 3 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 14. 11. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2533 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29389852 | |
Jméno: | Bytové družstvo U Studia 3 | |
Právní forma: | Družstvo | 14.11.2011 |
Zapsána dne: | 14.11.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Studia 2856/3, Ostrava 70030, Česká republika | 26.5.2014 |
---|
člen představenstva | Jana Nagyová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2022 |
Adresa | U Studia 2856/3, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Bc. Nikola Majová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2022 |
Adresa | U Studia 2856/3, 70030 Ostrava |
předseda představenstva | Jakub Černý |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2022 |
Adresa | U Studia 2856/3, 70030 Ostrava |
předseda představenstva | Jarmila Kováčová |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2017 do 29.4.2022 |
Adresa | U Studia 2856/3, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Jana Nagyová |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2018 do 29.4.2022 |
Adresa | U Studia 2856/3, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Lenka Žižková |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2019 do 6.12.2021 |
Adresa | U Studia 2856/3, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Eva Davidová |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2019 do 25.7.2019 |
Adresa | Gajdošova 2166/46, 70200 Ostrava |
člen představenstva | Eva Davidová |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2017 do 17.4.2019 |
Adresa | U Studia 2856/3, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Anna Tomečková |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2017 do 3.8.2018 |
Adresa | U Studia 2856/3, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Anna Tomečková |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2017 do 3.8.2018 |
Adresa | U Studia 2856/3, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Jarmila Kováčová |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2017 do 29.6.2017 |
Adresa | U Studia 2856/3, 70030 Ostrava |
předseda představenstva | Petr Strakoš |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2017 do 29.6.2017 |
Adresa | U Studia 2856/3, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Jarmila Kováčová |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2017 do 29.6.2017 |
Adresa | U Studia 2856/3, 70030 Ostrava |
předseda představenstva | Petr Strakoš |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2017 do 29.6.2017 |
Adresa | U Studia 2856/3, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Anna Tomečková |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2015 do 21.3.2017 |
Adresa | U Studia 2856/3, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Petr Strakoš |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2015 do 21.3.2017 |
Adresa | U Studia 2856/3, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Jarmila Kováčová |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2015 do 21.3.2017 |
Adresa | U Studia 2856/3, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Jarmila Kováčová |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2014 do 17.6.2015 |
Adresa | U Studia 2856/3, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Petr Strakoš |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2014 do 17.6.2015 |
Adresa | U Studia 2856/3, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Vladimíra Mačková |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2011 do 14.6.2014 |
Adresa | U Studia 2856/3, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Petr Strakoš |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2011 do 26.5.2014 |
Adresa | U Studia 2856/3, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Jarmila Kováčová |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2011 do 26.5.2014 |
Adresa | U Studia 2856/3, 70030 Ostrava |
IČO: | 29389852 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo U Studia 3 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 11. 2011 |
Sídlo: | U Studia 2856/3, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |