Bytové družstvo u KLIKOVKY, družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo u KLIKOVKY, družstvo (63083370) je Družstvo. Sídlí na adrese Nad Buďánkami II 2701/12, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 1995 Bytové družstvo u KLIKOVKY, družstvo má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo u KLIKOVKY, družstvo nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo u KLIKOVKY, družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 12. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2523 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63083370 | |
Jméno: | Bytové družstvo u KLIKOVKY, družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 1.12.1995 |
Zapsána dne: | 1.12.1995 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 26.8.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nad Buďánkami II 2701/12, Praha 15000, Česká republika | 30.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Nad Buďánkami II 2701, Praha 5 , Česká republika | 1.12.1995 - 30.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem bytových, nebytových prostor a základní služby s tímto pronájmem spojené. | 1.12.1995 |
předseda představenstva | Prof. RNDr. Ivo Nezbeda DrSc. |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2022 |
Adresa | Nad Buďánkami II 2701/12, 15000 Praha |
místopředseda představenstva | Matouš Brejcha |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2022 |
Adresa | Pod Fialkou 3105/11, 15000 Praha |
místopředsedkyně představenstva | Helena Hájková |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2022 |
Adresa | Nad Buďánkami II 2701/12, 15000 Praha |
místopředseda | Matouš Brejcha |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2018 do 29.12.2022 |
Adresa | Pod Fialkou 3105/11, 15000 Praha |
místopředseda | Jiří Gigl |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2018 do 29.12.2022 |
Adresa | Nad Buďánkami II 2701/12, 15000 Praha |
předseda | Prof. RNDr. Ivo Nezbeda DrSc. |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2020 do 29.12.2022 |
Adresa | Nad Buďánkami II 2701/12, 15000 Praha |
předseda | Antonín Knížek |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2018 do 22.1.2020 |
Adresa | Nad Buďánkami II 2702/10, 15000 Praha |
Předseda | Antonín Knížek |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2014 do 28.2.2018 |
Adresa | Nad Buďánkami II 2702/10, 15000 Praha |
místopředseda | Jiří Gigl |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 28.2.2018 |
Adresa | Nad Buďánkami II 2701/12, 15000 Praha |
mistopředseda | Helena Hájková |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 28.2.2018 |
Adresa | Nad Buďánkami II 2701/12, 15000 Praha |
Předseda | Antonín Knížek |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2014 do 28.2.2018 |
Adresa | Nad Buďánkami II 2702/10, 15000 Praha |
mistopředseda | Helena Hájková |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 28.2.2018 |
Adresa | Nad Buďánkami II 2701/12, 15000 Praha |
místopředseda | Jiří Gigl |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 28.2.2018 |
Adresa | Nad Buďánkami II 2701/12, 15000 Praha |
mistopředseda | Helena Hájková |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2014 do 30.11.2016 |
Adresa | Nad Buďánkami II 2701/12, 15000 Praha |
místopředseda | Jiří Gigl |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2014 do 30.11.2016 |
Adresa | Nad Buďánkami II 2701/12, 15000 Praha |
předseda | Stanislav Maceška |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.1995 do 26.8.2014 |
Adresa | Nad Buďánkami II 2700, Praha 5 |
místopředseda | Břetislav Knobloch |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.1995 do 15.7.2014 |
Adresa | Nad Buďánkami II 2700, Praha 5 |
místopaředseda | Stanislav Sameš |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.1995 do 15.7.2014 |
Adresa | Nad Buďánkami , Praha 5 |
IČO: | 63083370 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo u KLIKOVKY, družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 12. 1995 |
Sídlo: | Nad Buďánkami II 2701/12, Praha 15000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |