Bytové družstvo U kaštanu má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo U kaštanu (25398661) je Družstvo. Sídlí na adrese Aviatiků 1498/14, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 5. 1998 Bytové družstvo U kaštanu má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo U kaštanu nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo U kaštanu na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 27. 5. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1082 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25398661 | |
Jméno: | Bytové družstvo U kaštanu - Aviatiků 14, Ostrava | |
Právní forma: | Družstvo | 27.5.1998 |
Zapsána dne: | 27.5.1998 |
Základní kapitál | 54 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.5.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Aviatiků 1498/14, Ostrava 70030, Česká republika | 4.12.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Aviatiků , Ostrava-Hrabůvka , Česká republika | 27.5.1998 - 4.12.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
a) zajišťování správy majetku družstva a provozu bytového fondu, včetně společných částí domu a nebytových prostor, | 27.5.1998 - 4.12.2014 |
b) hospodaření se společným majetkem družstva, | 27.5.1998 - 4.12.2014 |
c) pronájem bytů a nebytových prostor, | 27.5.1998 - 4.12.2014 |
d) poskytování služeb spojených s pronájmem | 27.5.1998 - 4.12.2014 |
předseda družstva | Michal Širanec |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2024 |
Adresa | Ahepjukova 2795/6, 70200 Ostrava |
předseda družstva | Jozef Priečko |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2022 do 5.3.2024 |
Adresa | Aviatiků 1498/14, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Jozef Priečko |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2014 do 24.1.2022 |
Adresa | Aviatiků 1498/14, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Jozef Priečko |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2003 do 4.12.2014 |
Adresa | Aviatiků 1498/14, 70030 Ostrava |
místopředseda družstva | Dalibor Brož |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2003 do 4.12.2014 |
Adresa | Aviatiků 1498/14, 70030 Ostrava |
předseda | Vladislav Sas |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.1998 do 5.11.2003 |
Adresa | Aviatiků , Ostrava-Hrabůvka |
místopředseda | Jozef Priečko |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.1998 do 5.11.2003 |
Adresa | Aviatiků , Ostrava-Hrabůvka |
IČO: | 25398661 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo U kaštanu |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 5. 1998 |
Sídlo: | Aviatiků 1498/14, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |