Bytové družstvo Teslova má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Teslova (27844404) je Družstvo. Sídlí na adrese Teslova 284/15, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 5. 2008 Bytové družstvo Teslova má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Teslova nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Teslova na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 20. 5. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2232 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27844404 | |
Jméno: | Bytové družstvo Teslova | |
Právní forma: | Družstvo | 20.5.2008 |
Zapsána dne: | 20.5.2008 | |
Družstvo je bytovým družstvem. | 2.4.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Teslova 284/15, Ostrava 70200, Česká republika | 2.4.2015 |
---|
předseda družstva | Mgr. Marcela Lőrincová |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2023 |
Adresa | Teslova 284/15, 70200 Ostrava |
předseda družstva | Marcela Lőrincová |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2016 do 28.7.2023 |
Adresa | Teslova 284/15, 70200 Ostrava |
předseda družstva | Michaela Langer |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 do 22.12.2016 |
Adresa | Slavíčkova 2345/19, 70200 Ostrava |
předseda družstva | Michaela Langer |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 do 22.12.2016 |
Adresa | Slavíčkova 2345/19, 70200 Ostrava |
předseda družstva | Michaela Langer |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2016 do 4.11.2016 |
Adresa | Teslova 284/15, 70200 Ostrava |
předseda družstva | Michaela Langer |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2016 do 4.11.2016 |
Adresa | Teslova 284/15, 70200 Ostrava |
předseda družstva | Michaela Langer |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2015 do 1.3.2016 |
Adresa | Teslova 284/15, 70200 Ostrava |
pověřený člen družstva | Marcela Lőrincová |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2013 do 2.4.2015 |
Adresa | Teslova 284/15, 70200 Ostrava |
předseda družstva | Michaela Langer |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2013 do 2.4.2015 |
Adresa | Teslova 284/15, 70200 Ostrava |
pověřený člen družstva | Zdeněk Repík |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2008 do 25.3.2013 |
Adresa | Teslova 15/284, 70200 Ostrava |
předseda družstva | Monika Čípová |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2010 do 25.3.2013 |
Adresa | Teslova 284/15, 70200 Ostrava |
předseda družstva | Kamil Dolinek |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2008 do 27.10.2010 |
Adresa | Teslova 15/284, 70200 Ostrava |
IČO: | 27844404 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Teslova |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 5. 2008 |
Sídlo: | Teslova 284/15, Ostrava 70200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |