Bytové družstvo Terronská 4 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Terronská 4 (26188635) je Družstvo. Sídlí na adrese Terronská 680/4, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 7. 2000 Bytové družstvo Terronská 4 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Terronská 4 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Terronská 4 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 7. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 4903 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26188635 | |
Jméno: | Bytové družstvo Terronská 4 | |
Právní forma: | Družstvo | 17.7.2000 |
Zapsána dne: | 17.7.2000 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 3.10.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 3.10.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Terronská 680/4, Praha 6 , Česká republika | 17.7.2000 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 17.7.2000 - 3.10.2014 |
předsedkyně představenstva | Květoslava Svárovská |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2013 |
Adresa | Terronská 680/4, 16000 Praha |
člen představenstva | Jakub Berdych |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2013 |
Adresa | Aloisina výšina 529/82, 46015 Liberec |
místopředsedkyně představenstva | Adéla Špaljová |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2016 |
Adresa | Terronská 680/4, 16000 Praha |
člen představenstva | Jakub Berdych |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2016 |
Adresa | Terronská 680/4, 16000 Praha |
člen představenstva | Jakub Berdych |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2013 do 26.8.2016 |
Adresa | Aloisina výšina 529/82, 46015 Liberec |
místopředsedkyně představenstva | Adéla Špaljová |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2013 do 7.8.2016 |
Adresa | Duchoslávka 2054/4, 16000 Praha |
místopředseda | Filip Wittlich |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2000 do 26.4.2013 |
Adresa | Terronská 4, Praha 6 |
člen představenstva | Ing. Radim Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2000 do 26.4.2013 |
Adresa | Terronská 4, Praha 6 |
předseda | Mgr. David Koláček |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2000 do 26.4.2013 |
Adresa | Terronská 4, Praha 6 |
IČO: | 26188635 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Terronská 4 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 7. 2000 |
Sídlo: | Terronská 680/4, Praha 16000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |