Bytové družstvo TAVOLNÍKOVÁ 1843 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo TAVOLNÍKOVÁ 1843 (10958401) je Družstvo. Sídlí na adrese Tavolníková 1843/9, 14200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 6. 2021 Bytové družstvo TAVOLNÍKOVÁ 1843 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo TAVOLNÍKOVÁ 1843 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo TAVOLNÍKOVÁ 1843 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 6. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 8896 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 10958401 | |
Jméno: | Bytové družstvo TAVOLNÍKOVÁ 1843 | |
Právní forma: | Družstvo | 21.6.2021 |
Zapsána dne: | 21.6.2021 | |
Družstvo vzniklo na základě rozdělení družstva Bytové družstvo TAVOLNÍKOVÁ 1841 až 1843, se sídlem Praha 4, Tavolníková ul. č.1843, PSČ 14200, IČ: 26774542, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 5859, jako rozdě lovaného družstva, formou odštěpení se vznikem nových družstev podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, při němž v souladu se zákonem rozdělované družstvo nezaniká, ale vyčleněná část jeho jmění, včetně určitých práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přechází ke dni zápisu této přeměny do obchodního rejstříku na nově vznikající družstva, kterými jsou družstvo Bytové družstvo TAVOLNÍKOVÁ 1842 a Bytové družstvo TAVOLNÍKOVÁ 1843, a to v souladu s příslušným projektem rozdělení. | 21.6.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tavolníková 1843/9, Praha 14200, Česká republika | 21.6.2021 |
---|
předseda představenstva | Jiřina Košťáková |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2021 |
Adresa | Tavolníková 1843/9, 14200 Praha |
člen představenstva | Michal Kunca |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2023 |
Adresa | Tavolníková 1843/9, 14200 Praha |
člen představenstva | Miloš Fišer |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2022 |
Adresa | Tavolníková 1843/9, 14200 Praha |
člen představenstva | Michal Kunca |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2022 do 10.3.2023 |
Adresa | Jelínkova 1615/6, 18200 Praha |
člen představenstva | Marie Šebestová |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2021 do 29.1.2022 |
Adresa | Tavolníková 1843/9, 14200 Praha |
člen představenstva | PhDr. Petra Holubová |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2021 do 29.1.2022 |
Adresa | Tavolníková 1843/9, 14200 Praha |
IČO: | 10958401 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo TAVOLNÍKOVÁ 1843 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 6. 2021 |
Sídlo: | Tavolníková 1843/9, Praha 14200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |