Bytové družstvo Svornosti 2 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Svornosti 2 (25895559) je Družstvo. Sídlí na adrese Svornosti 2365/2, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 11. 2001 Bytové družstvo Svornosti 2 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Svornosti 2 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Svornosti 2 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 12. 11. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1506 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25895559 | |
Jméno: | Bytové družstvo Svornosti 2 | |
Právní forma: | Družstvo | 12.11.2001 |
Zapsána dne: | 12.11.2001 | |
počet členů statutárního orgánu : 2 | 17.9.2014 - 18.12.2018 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 17.9.2014 - 18.12.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Svornosti 2365/2, Ostrava 70030, Česká republika | 18.12.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Svornosti 2365/2, Ostrava-Zábřeh 70030, Česká republika | 12.11.2001 - 17.9.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
správa a hospodaření s majetkem družstva | 12.11.2001 - 17.9.2014 |
pronájem bytů | 12.11.2001 - 17.9.2014 |
zprostředkování úhrad a úhrada za služby poskytované v souvislosti s bydlením | 12.11.2001 - 17.9.2014 |
stanovení nájemného a jeho vybírání | 12.11.2001 - 17.9.2014 |
zajištění splacení kupní ceny domu | 12.11.2001 - 17.9.2014 |
čerpání příspěvků na opravy domu | 12.11.2001 - 17.9.2014 |
správa zřízených zajišťovacích fondů | 12.11.2001 - 17.9.2014 |
zajišťování služeb spojených s bydlením | 12.11.2001 - 17.9.2014 |
řešení sporů mezi nájemníky v domě, které vznikly v souvislosti s užíváním bytů a společných částí domu | 12.11.2001 - 17.9.2014 |
místopředseda družstva | Marcela Vicherková |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2022 |
Adresa | Svornosti 2365/2, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Lydie Byvanová |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2019 |
Adresa | Svornosti 2365/2, 70030 Ostrava |
místopředseda družstva | Božena Srubková |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2019 do 22.10.2022 |
Adresa | Svornosti 2365/2, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Božena Srubková |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2014 do 16.1.2019 |
Adresa | Svornosti 2365/2, 70030 Ostrava |
místopředseda družstva | Adéla Jarošová |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2014 do 16.1.2019 |
Adresa | Svornosti 2365/2, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Božena Srubková |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2003 do 17.9.2014 |
Adresa | Svornosti 2/2365, Ostrava |
místopředseda družstva | Adéla Jarošová |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2009 do 17.9.2014 |
Adresa | Svornosti 2365/2, 70030 Ostrava |
člen pověřený členskou schůzí | Miroslav Cahura |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2003 do 6.10.2009 |
Adresa | Svornosti 2/2365, Ostrava |
předseda družstva | Ing. Stanislava Štrohalmová |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2001 do 4.12.2003 |
Adresa | Svornosti 2365/2, 70030 Ostrava-Zábřeh |
člen pověřený členskou schůzí | Lydie Byvanová |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2001 do 21.5.2003 |
Adresa | Svornosti 2365/2, 70030 Ostrava-Zábřeh |
IČO: | 25895559 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Svornosti 2 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 11. 2001 |
Sídlo: | Svornosti 2365/2, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |