Bytové družstvo Svazácká 38 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Svazácká 38 (27830241) je Družstvo. Sídlí na adrese Svazácká 2202/38, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 1. 2008 Bytové družstvo Svazácká 38 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Svazácká 38 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Svazácká 38 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 1. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2191 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27830241 | |
Jméno: | Bytové družstvo Svazácká 38 | |
Právní forma: | Družstvo | 8.1.2008 |
Zapsána dne: | 8.1.2008 | |
Údaj dle § 48 odst. 1 písm. l) zák. č. 304/2013 Sb.: - bytové družstvo | 11.3.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Svazácká 2202/38, Ostrava 70030, Česká republika | 11.3.2015 |
---|
předseda představenstva | Jitka Trefná |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2021 |
Adresa | Svazácká 2202/38, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Jana Grygarová |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2021 |
Adresa | Svazácká 2202/38, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Daniela Bogaňová |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2021 |
Adresa | Svazácká 2202/38, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Daniela Bogaňová |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2017 do 25.8.2021 |
Adresa | Svazácká 2202/38, 70030 Ostrava |
předseda představenstva | Jitka Trefná |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2015 do 25.8.2021 |
Adresa | Svazácká 2202/38, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Jana Grygarová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2015 do 25.8.2021 |
Adresa | Svazácká 2202/38, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Hana Kurlejová |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2017 do 11.4.2017 |
Adresa | Ostrčilova 2261/9, 70200 Ostrava |
člen představenstva | Hana Kurlejová |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2017 do 11.4.2017 |
Adresa | Ostrčilova 2261/9, 70200 Ostrava |
člen představenstva | Hana Kurlejová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2015 do 7.4.2017 |
Adresa | Svazácká 2202/38, 70030 Ostrava |
2. místopředseda družstva | Andrea Šuplatová |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2009 do 11.3.2015 |
Adresa | Svazácká 2202/38, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Magda Stoklasová |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2009 do 11.3.2015 |
Adresa | Svazácká 2202/38, 70030 Ostrava |
1. místopředseda družstva | Daniela Bogaňová |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2009 do 17.6.2010 |
Adresa | Svazácká 2202/38, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Peter Taraba |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2008 do 4.12.2009 |
Adresa | Svazácká 2202/38, 70030 Ostrava |
místopředseda družstva | Michal Grygar |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2008 do 4.12.2009 |
Adresa | Svazácká 2202/38, 70030 Ostrava |
IČO: | 27830241 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Svazácká 38 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 1. 2008 |
Sídlo: | Svazácká 2202/38, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |