Bytové družstvo Strážnická má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Strážnická (61462071) je Družstvo. Sídlí na adrese Strážnická 405/12, 18100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 1994 Bytové družstvo Strážnická má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Strážnická nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Strážnická na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 5. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1327 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61462071 | |
Jméno: | Družstvo STRÁŽNICKÁ | |
Právní forma: | Družstvo | 4.5.1994 |
Zapsána dne: | 4.5.1994 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 31.5.2024 | |
Družstvo vzniklo na základě ustavující členské schůze, konané 18. ledna 1994, osvědčené notářským zápisem č.j. N 15/94, NZ 14/94, sepsaným JUDr. J. Borskou, notářkou v Praze l, Palackého l. Na této schůzi byly též schváleny stanovy družstva. | 4.5.1994 |
Základní kapitál | 55 200 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.5.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Strážnická 405/12, Praha 18100, Česká republika | 22.3.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Strážnická 405/12, Praha 18100, Česká republika | 4.5.1994 - 22.3.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem domu čp. 404 a 405 v ul. Strážnická, P-8 | 4.5.1994 - 31.5.2024 |
předseda představenstva | JUDr. Josef Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2024 |
Adresa | Strážnická 405/12, 18100 Praha |
místopředseda představenstva | ing. Otakar Černý |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2024 |
Adresa | Strážnická 405/12, 18100 Praha |
místopředseda představenstva | JUDr. Emil Ruffer |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2024 |
Adresa | Strážnická 404/10, 18100 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Barbora Jiřičná |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2017 do 31.5.2024 |
Adresa | Strážnická 404/10, 18100 Praha |
místopředseda představenstva | ing. Otakar Černý |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2017 do 31.5.2024 |
Adresa | Strážnická 405/12, 18100 Praha |
předseda představenstva | JUDr. Josef Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2017 do 31.5.2024 |
Adresa | Strážnická 405/12, 18100 Praha |
předseda představenstva | JUDr. Josef Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2008 do 22.3.2017 |
Adresa | Strážnická 405/12, 18100 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Barbora Jiřičná |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2008 do 22.3.2017 |
Adresa | Strážnická 404/10, 18100 Praha |
místopředseda představenstva | ing. Otakar Černý |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2010 do 22.3.2017 |
Adresa | Strážnická 405/12, 18100 Praha |
Místopředseda | Ing. Jiří Štěpanovský |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2000 do 1.3.2010 |
Adresa | Strážnická 405/12, 18100 Praha |
Předseda představenstva | Helena Listopadová |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2000 do 14.2.2008 |
Adresa | Strážnická 404/10, 18100 Praha |
Místopředseda | Zdenka Rufferová |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2000 do 14.2.2008 |
Adresa | Strážnická 404/10, 18100 Praha |
Představenstvo | Judr. Josef Veselý-Předseda |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.1994 do 3.11.2000 |
Adresa | Strážnická 405/12, 18100 Praha |
Místopředseda | JUDr. Emil Ruffer |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.1994 do 3.11.2000 |
Adresa | Strážnická 404/10, 18100 Praha |
Místopředseda | Antonín Frajt |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.1994 do 3.11.2000 |
Adresa | Strážnická 405/12, 18100 Praha |
IČO: | 61462071 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Strážnická |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 5. 1994 |
Sídlo: | Strážnická 405/12, Praha 18100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |