Bytové družstvo Stará Paka má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Stará Paka (25946561) je Družstvo. Sídlí na adrese Revoluční 520, 50791 Stará Paka. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 1. 2001 Bytové družstvo Stará Paka má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Stará Paka nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Stará Paka na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 2. 1. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 927 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25946561 | |
Jméno: | Bytové družstvo Stará Paka | |
Právní forma: | Družstvo | 2.1.2001 |
Zapsána dne: | 2.1.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Revoluční 520, Stará Paka 50791, Česká republika | 21.3.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Štrossova 277, Pardubice, PSČ 530 03 , Česká republika | 2.1.2001 - 6.3.2003 |
Předseda družstva | Milan Zubal |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2021 |
Adresa | Šlejharova 1622, 50901 Nová Paka |
Místopředseda družstva | Petr Rob |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2019 |
Adresa | Revoluční 520, 50791 Stará Paka |
Předseda družstva | Martin Pilař |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2014 do 26.2.2021 |
Adresa | 38, 50601 Březina |
Místopředseda družstva | Tomáš Tauchman |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2015 do 6.3.2019 |
Adresa | Revoluční 520, 50791 Stará Paka |
Místopředseda | Jiří Nypl |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2003 do 21.3.2015 |
Adresa | Tovární 190, 50791 Stará Paka |
Předseda družstva | Martin Pilař |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2007 do 19.3.2014 |
Adresa | Revoluční 520, 50791 Stará Paka |
Předseda | Ing. Andrea Hradecká |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2003 do 1.9.2007 |
Adresa | 28, 50791 Stará Paka |
Místopředseda představenstva | Lucie Malá |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2001 do 6.3.2003 |
Adresa | Nová 208, 53009 Pardubice |
Předseda představenstva | Hana Sejkorová |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2001 do 6.3.2003 |
Adresa | Dašická 1214, 53003 Pardubice |
Člen představenstva | Kamila Zdvihalová |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2001 do 6.3.2003 |
Adresa | Spořilov 761, 53003 Pardubice |
IČO: | 25946561 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Stará Paka |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Jičín |
Základní územní jednotka: | Stará Paka |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 1. 2001 |
Sídlo: | Revoluční 520, Stará Paka 50791 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |