Bytové družstvo Staňkova 27 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Staňkova 27 (26252694) je Družstvo. Sídlí na adrese Staňkova 377/27, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 6. 2001 Bytové družstvo Staňkova 27 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Staňkova 27 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Staňkova 27 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 6. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 3379 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26252694 | |
Jméno: | Bytové družstvo Staňkova 27 | |
Právní forma: | Družstvo | 25.6.2001 |
Zapsána dne: | 25.6.2001 | |
Členská schůze družstva konaná dne 12.08.2024 rozhodla o zrušení družstva Bytové družstvo Staňkova 27, bez právního nástupce a o jeho vstupu do likvidace, a to s účinností ke dni 01.09.2024. | 5.9.2024 | |
Výzva případným věřitelům: Likvidátor družstva Bytové družstvo Staňkova 27 v likvidaci tímto vyzývá věřitele družstva, jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací, aby přihlásili své pohledávky, které mají za družstvem Bytové družstvo Staňkova 27 v likvidaci, a to ve lhůtě do tří měsíců a dvou týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto zápisu, na adrese sídla družstva. K přihlášce je nutno připojit listiny, které daný nárok osvědčují. | 5.9.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 29.12.2014 |
Základní kapitál | 52 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.6.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Staňkova 377/27, Brno 60200, Česká republika | 30.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Staňkova 377/27, Brno 60200, Česká republika | 25.6.2001 - 30.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz | 25.6.2001 - 29.12.2014 |
správa a údržba vlastní nemovitosti | 25.6.2001 - 29.12.2014 |
člen představenstva | Mgr. Robert Helma, Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2024 |
Adresa | Staňkova 377/27, 60200 Brno |
předseda představenstva | Dana Šobová |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2022 |
Adresa | Staňkova 377/27, 60200 Brno |
místopředseda představenstva | Mgr. Kamila Kremerová |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2022 |
Adresa | Staňkova 377/27, 60200 Brno |
člen představenstva | Eva Ženatá |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2022 do 17.1.2024 |
Adresa | Staňkova 377/27, 60200 Brno |
předseda představenstva | Dana Šobová |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2019 do 13.10.2022 |
Adresa | Staňkova 377/27, 60200 Brno |
místopředseda představenstva | Mgr. Kamila Kremerová |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2019 do 13.10.2022 |
Adresa | Staňkova 377/27, 60200 Brno |
člen představenstva | Eva Ženatá |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2019 do 13.10.2022 |
Adresa | Staňkova 377/27, 60200 Brno |
místopředseda představenstva | Dana Šobová |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2014 do 16.2.2019 |
Adresa | Staňkova 377/27, 60200 Brno |
člen představenstva | Eva Ženatá |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2014 do 16.2.2019 |
Adresa | Staňkova 377/27, 60200 Brno |
předseda představenstva | Mgr. Kamila Kremerová |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2014 do 16.2.2019 |
Adresa | Staňkova 377/27, 60200 Brno |
místopředseda představenstva | Dana Šobová |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2012 do 29.12.2014 |
Adresa | Staňkova 377/27, 60200 Brno |
předseda představenstva | Kamila Kremerová |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2012 do 29.12.2014 |
Adresa | Staňkova 377/27, 60200 Brno |
předseda | Alena Dohnalová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2001 do 21.3.2012 |
Adresa | Staňkova 323/27a, 60200 Brno |
místopředseda | Oldřich Beroun |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2001 do 21.3.2012 |
Adresa | Staňkova 323/27a, 60200 Brno |
IČO: | 26252694 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Staňkova 27 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 6. 2001 |
Sídlo: | Staňkova 377/27, Brno 60200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |