Bytové družstvo Stadická 151 721 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Stadická 151 721 (25382713) je Družstvo. Sídlí na adrese Stadická 1317/15, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 10. 1997 Bytové družstvo Stadická 151 721 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Stadická 151 721 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Stadická 151 721 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 10. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 900 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25382713 | |
Jméno: | Bytové družstvo Stadická 151 721 | |
Právní forma: | Družstvo | 1.10.1997 |
Zapsána dne: | 1.10.1997 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 19.1.2015 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.10.1997 - 8.2.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Stadická 1317/15, Ostrava 70030, Česká republika | 19.1.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Stadická 1317/15, Ostrava 70030, Česká republika | 29.4.2004 - 19.1.2015 |
Adresa: | ul. Stadická č. , Ostrava-Hrabůvka , Česká republika | 1.10.1997 - 29.4.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Předmětem činnosti družstva je správa vlastního majetku, zejména: | 1.10.1997 - 19.1.2015 |
provoz a správa bytového fondu a nebytových objektů | 1.10.1997 - 19.1.2015 |
hospodaření se společným majetkem družstva | 1.10.1997 - 19.1.2015 |
provádění, popř. zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů pro své členy | 1.10.1997 - 19.1.2015 |
zabezpečování plnění spojených s bydlením | 1.10.1997 - 19.1.2015 |
přidělování družstevních bytů a garáží a uzavírání příslušných nájemních smluv | 1.10.1997 - 19.1.2015 |
uzavírání smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor | 1.10.1997 - 19.1.2015 |
předseda představenstva | Rudolf Munk |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2024 |
Adresa | Stadická 1318/17, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Vilém Gros |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2024 |
Adresa | Stadická 1318/17, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Dušan Šamaj |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2024 |
Adresa | Stadická 1317/15, 70030 Ostrava |
předseda představenstva | Rudolf Munk |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2019 do 8.2.2024 |
Adresa | Stadická 1318/17, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Vilém Gros |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2019 do 8.2.2024 |
Adresa | Stadická 1318/17, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Jana Stőhrová |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2019 do 8.2.2024 |
Adresa | Stadická 1317/15, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Oldřiška Mertová |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2015 do 27.4.2019 |
Adresa | Stadická 1317/15, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Jana Stőhrová |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2015 do 27.4.2019 |
Adresa | Stadická 1317/15, 70030 Ostrava |
předseda představenstva | Peter Horňák |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2015 do 26.11.2018 |
Adresa | Stadická 1317/15, 70030 Ostrava |
místopředseda družstva | Oldřiška Mertová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2011 do 19.1.2015 |
Adresa | Stadická 1317/15, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Alois Stöhr |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2004 do 19.1.2015 |
Adresa | Stadická 1317/15, 70030 Ostrava |
místopředseda družstva | Libuše Kalandrová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2004 do 4.8.2011 |
Adresa | Stadická 1320/21, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Ing. Dušan Šamaj |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.1997 do 29.4.2004 |
Adresa | Stadická , Ostrava-Hrabůvka |
zástupce předsedy družstva | Dalibor Trpík |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.1997 do 29.4.2004 |
Adresa | Stadická , Ostrava-Hrabůvka |
IČO: | 25382713 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Stadická 151 721 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 10. 1997 |
Sídlo: | Stadická 1317/15, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |