Bytové družstvo spoluvlastníků domu v Praze 7, Veverkova 1, družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo spoluvlastníků domu v Praze 7, Veverkova 1, družstvo (26481162) je Družstvo. Sídlí na adrese Veverkova 1101/1, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 10. 2001 Bytové družstvo spoluvlastníků domu v Praze 7, Veverkova 1, družstvo má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo spoluvlastníků domu v Praze 7, Veverkova 1, družstvo nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo spoluvlastníků domu v Praze 7, Veverkova 1, družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 10. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 5177 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26481162 | |
Jméno: | Družstvo spoluvlastníků domu v Praze 7, Veverkova 1, družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 20.10.2001 |
Zapsána dne: | 20.10.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Veverkova 1101/1, Praha 7 17000, Česká republika | 20.10.2001 |
---|
Člen představenstva | František Drda |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2017 |
Adresa | Taškentská 1413/8, 10100 Praha |
Předseda představenstva | JUDr. Magdalena Kubátová |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2017 |
Adresa | Veverkova 1101/1, 17000 Praha |
Místopředseda představenstva | Mgr. Jana Pantoflíčková |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2017 |
Adresa | Veverkova 1101/1, 17000 Praha |
předseda představenstva | Václav Brož |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2014 do 31.3.2017 |
Adresa | Veverkova 1101/1, 17000 Praha |
místopředseda představenstva | Jaromír Uhlíř |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2014 do 31.3.2017 |
Adresa | Veverkova 1101/1, 17000 Praha |
člen představenstva | Zdeněk Hruška |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2014 do 31.3.2017 |
Adresa | Veverkova 1101/1, 17000 Praha |
místopředseda představenstva | Jaromír Uhlíř |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2010 do 3.1.2014 |
Adresa | Veverkova 1101/1, 17000 Praha 7 |
člen představenstva | Zdeněk Hruška |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2010 do 3.1.2014 |
Adresa | Veverkova 1101/1, 17000 Praha 7 |
předseda představenstva | Václav Brož |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2010 do 3.1.2014 |
Adresa | Veverkova 1101/1, 17000 Praha 7 |
člen představenstva | Vítězslav Vybíral |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2008 do 27.12.2010 |
Adresa | Veverkova 1101/1, 17000 Praha 7 |
předseda představenstva | Zdeněk Hruška |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2008 do 27.12.2010 |
Adresa | Veverkova 1101/1, 17000 Praha 7 |
člen představenstva | Mgr. Jana Pantoflíčková |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2008 do 27.12.2010 |
Adresa | Veverkova 1101/1, 17000 Praha 7 |
předseda představenstva | Jaromír Uhlíř |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2005 do 22.3.2008 |
Adresa | Veverkova 1, 17000 Praha 7 |
místopředseda představenstva | Vítězslav Vybíral |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2005 do 22.3.2008 |
Adresa | Veverkova 1, 17000 Praha 7 |
člen představenstva | Zdeněk Hruška |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2005 do 22.3.2008 |
Adresa | Veverkova 1, 17000 Praha 7 |
místopředseda | Ing. Rudolf Dvořák DrSc. |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2001 do 26.2.2005 |
Adresa | Veverkova 1101/1, Praha 7 |
předseda | Ing. Hana Kubátová |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2001 do 26.2.2005 |
Adresa | Veverkova 1101/1, Praha 7 |
člen | Václav Brož |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2001 do 26.2.2005 |
Adresa | Veverkova 1101/1, Praha 7 |
IČO: | 26481162 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo spoluvlastníků domu v Praze 7, Veverkova 1, družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 10. 2001 |
Sídlo: | Veverkova 1101/1, Praha 17000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |