Bytové družstvo Spodní 16, družstvo v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Spodní 16, družstvo v likvidaci (26971097) je Družstvo. Sídlí na adrese Spodní 677/16, 62500 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 6. 2005 Bytové družstvo Spodní 16, družstvo v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Spodní 16, družstvo v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Spodní 16, družstvo v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 8. 6. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 4123 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26971097 | |
Jméno: | Bytové družstvo Spodní 16, družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 8.6.2005 |
Zapsána dne: | 8.6.2005 | |
Členská schůze družstva konaná dne 04.12.2023 rozhodla o zrušení družstva Bytové družstvo Spodní 16, družstvo, bez právního nástupce a o jeho vstupu do likvidace, a to s účinností ke dni 01.01.2024. | 16.1.2024 | |
Výzva případným věřitelům: Likvidátor družstva Bytové družstvo Spodní 16, družstvo v likvidaci tímto vyzývá věřitele družstva, jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací, aby přihlásili své pohledávky, které mají za družstvem Bytové družstvo Spodní 16, družstvo v likvidaci, a to ve lhůtě do tří měsíců a dvou týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto zápisu, na adrese sídla družstva. K přihlášce je nutno připojit listiny, které daný nárok osvědčují. | 16.1.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 5.11.2014 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.6.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Spodní 677/16, Brno 62500, Česká republika | 5.11.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Spodní 677/16, Brno 62500, Česká republika | 8.6.2005 - 5.11.2014 |
místopředseda představenstva | Luděk Černý |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2023 |
Adresa | Spodní 677/16, 62500 Brno |
člen představenstva | Jitka Krechlerová |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2023 |
Adresa | Spodní 677/16, 62500 Brno |
člen představenstva | Marek Picha |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2023 |
Adresa | Spodní 677/16, 62500 Brno |
předseda představenstva | František Hubatka |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2023 |
Adresa | Spodní 677/16, 62500 Brno |
předseda představenstva | František Hubatka |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2008 do 21.7.2023 |
Adresa | Spodní 677/16, 62500 Brno |
místopředseda představenstva | Ing. Alois Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2008 do 21.7.2023 |
Adresa | Spodní 677/16, 62500 Brno |
člen představenstva | Ing. Radovan Duránik |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2008 do 21.7.2023 |
Adresa | Spodní 677/16, 62500 Brno |
člen představenstva | Luděk Černý |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2008 do 21.7.2023 |
Adresa | Spodní 677/16, 62500 Brno |
člen představenstva | JUDr. Pavel Malý |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2021 do 21.7.2023 |
Adresa | 432, 66467 Syrovice |
člen představenstva | JUDr. Pavel Malý |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2008 do 9.10.2021 |
Adresa | Spodní 677/16, 62500 Brno |
předseda představenstva | Luděk Černý |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2005 do 22.8.2008 |
Adresa | Spodní 677/16, 62500 Brno |
místopředseda představenstva | Ing. Alois Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2005 do 22.8.2008 |
Adresa | Spodní 677/16, 62500 Brno |
člen představenstva | Jana Faistlová |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2005 do 22.8.2008 |
Adresa | Spodní 677/16, 62500 Brno |
člen představenstva | Ing. Radovan Duránik |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2005 do 22.8.2008 |
Adresa | Spodní 677/16, 62500 Brno |
člen představenstva | JUDr. Pavel Malý |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2005 do 22.8.2008 |
Adresa | Spodní 677/16, 62500 Brno |
IČO: | 26971097 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Spodní 16, družstvo v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Bohunice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 6. 2005 |
Sídlo: | Spodní 677/16, Brno 62500 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |