Bytové družstvo Sovova 6 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Sovova 6 (27831809) je Družstvo. Sídlí na adrese Sovova 1425/6, 70300 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 2. 2008 Bytové družstvo Sovova 6 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Sovova 6 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Sovova 6 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 6. 2. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2197 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27831809 | |
Jméno: | Bytové družstvo Sovova 6 | |
Právní forma: | Družstvo | 6.2.2008 |
Zapsána dne: | 6.2.2008 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 25.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu : 3 | 25.6.2014 - 20.10.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sovova 1425/6, Ostrava 70300, Česká republika | 25.6.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Sovova 6, Ostrava 70300, Česká republika | 6.2.2008 - 22.11.2010 |
předseda představenstva | Jakub Namyslo |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2023 |
Adresa | Sovova 1425/6, 70300 Ostrava |
místopředseda představenstva | Robert Kozák |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2023 |
Adresa | Sovova 1425/6, 70300 Ostrava |
člen představenstva | Anna Pacholczak |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2023 |
Adresa | Sovova 1425/6, 70300 Ostrava |
člen představenstva | Petr Jaškovský |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2019 do 20.10.2023 |
Adresa | Sovova 1425/6, 70300 Ostrava |
předseda představenstva | Leoš Hamáček |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2021 do 20.10.2023 |
Adresa | 122, 73955 Řeka |
místopředseda představenstva | Liliána Wybitul |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2021 do 20.10.2023 |
Adresa | 122, 73955 Řeka |
předseda představenstva | Leoš Hamáček |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2019 do 14.1.2021 |
Adresa | Sovova 1425/6, 70300 Ostrava |
místopředseda představenstva | Liliána Wybitul |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2019 do 14.1.2021 |
Adresa | Sovova 1425/6, 70300 Ostrava |
místopředseda představenstva | Vlasta Sobasová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2014 do 27.2.2019 |
Adresa | Sovova 1425/6, 70300 Ostrava |
člen představenstva | Liliána Wybitul |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2014 do 27.2.2019 |
Adresa | Sovova 1425/6, 70300 Ostrava |
předseda představenstva | Jarmila Pěnčíková |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2016 do 17.12.2018 |
Adresa | Sovova 1425/6, 70300 Ostrava |
předseda představenstva | Jarmila Surovcová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2014 do 5.12.2016 |
Adresa | Sovova 1425/6, 70300 Ostrava |
pověřený člen družstva | Jiří Nehyba |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2012 do 25.6.2014 |
Adresa | Sovova 1425/6, 70300 Ostrava |
pověřený člen družstva | Leoš Hamáček |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2012 do 25.6.2014 |
Adresa | 186, 74245 Kujavy |
předseda družstva | Jarmila Surovcová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2012 do 25.6.2014 |
Adresa | Sovova 1425/6, 70300 Ostrava |
předseda družstva | Jarmila Surovcová |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2008 do 15.2.2012 |
Adresa | Sovova 1425/6, 70300 Ostrava |
pověřený člen družstva | Petr Jaškovský |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2008 do 15.2.2012 |
Adresa | Sovova 1425/6, 70300 Ostrava |
pověřený člen družstva | Jiří Nehyba |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2010 do 15.2.2012 |
Adresa | Sovova 1425/6, 70300 Ostrava |
pověřený člen družstva | Robert Kozák |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2008 do 22.11.2010 |
Adresa | Sovova 1425/6, 70300 Ostrava |
IČO: | 27831809 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Sovova 6 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Vítkovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 2. 2008 |
Sídlo: | Sovova 1425/6, Ostrava 70300 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |