BYTOVÉ DRUŽSTVO SOKOLOVSKÁ 421/422 MĚLNÍK má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BYTOVÉ DRUŽSTVO SOKOLOVSKÁ 421/422 MĚLNÍK (26207788) je Družstvo. Sídlí na adrese Sokolovská 421/13, 27601 Mělník. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 10. 2000 BYTOVÉ DRUŽSTVO SOKOLOVSKÁ 421/422 MĚLNÍK má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o BYTOVÉ DRUŽSTVO SOKOLOVSKÁ 421/422 MĚLNÍK nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BYTOVÉ DRUŽSTVO SOKOLOVSKÁ 421/422 MĚLNÍK na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 10. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 4976 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26207788 | |
Jméno: | BYTOVÉ DRUŽSTVO SOKOLOVSKÁ 421/422 MĚLNÍK | |
Právní forma: | Družstvo | 27.10.2000 |
Zapsána dne: | 27.10.2000 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.1.2015 |
Základní kapitál | 50 400 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.10.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokolovská 421/13, Mělník 27601, Česká republika | 30.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Sokolovská 421/13, Mělník 27601, Česká republika | 27.10.2000 - 30.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor a pronajímatelem poskytované základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí,bytů a nebytových prostor | 27.10.2000 |
Předseda představenstva | Radka Šperlová |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2024 |
Adresa | Sokolovská 422/11, 27601 Mělník |
Místopředseda představenstva | Eva Štětková |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2024 |
Adresa | Sokolovská 421/13, 27601 Mělník |
Člen představenstva | Ing. Marek Paneš |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2024 |
Adresa | Truhlářská 1489/29, 11000 Praha |
místopředseda představenstva | Eva Štětková |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2021 do 3.4.2024 |
Adresa | Sokolovská 421/13, 27601 Mělník |
člen představenstva | Hana Závorová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2021 do 3.4.2024 |
Adresa | Sokolovská 421/13, 27601 Mělník |
předseda představenstva | Radka Šperlová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2021 do 3.4.2024 |
Adresa | Sokolovská 422/11, 27601 Mělník |
místopředseda představenstva | Eva Štětková |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2018 do 3.6.2021 |
Adresa | Sokolovská 421/13, 27601 Mělník |
člen představenstva | Hana Závorová |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2018 do 3.6.2021 |
Adresa | Sokolovská 421/13, 27601 Mělník |
předseda představenstva | Radka Šperlová |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2018 do 3.6.2021 |
Adresa | Sokolovská 422/11, 27601 Mělník |
místopředseda představenstva | Eva Štětková |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | Sokolovská 421/13, 27601 Mělník |
předseda družstva | Radka Šperlová |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2015 do 1.5.2018 |
Adresa | Sokolovská 422/11, 27601 Mělník |
Člen statutárního orgánu | Ing. Martin Lovčuk |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | Sokolovská 422/11, 27601 Mělník |
člen představenstva | Věra Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2016 do 1.5.2018 |
Adresa | Na okruhu 389/13, 14200 Praha |
místopředseda představenstva | Eva Štětková |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2015 do 30.11.2016 |
Adresa | Sokolovská 421/13, 27601 Mělník |
člen představenstva | Věra Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2015 do 16.1.2016 |
Adresa | Na okruhu 389/13, 14200 Praha |
místopředseda představenstva | Eva Štětková |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2014 do 12.1.2015 |
Adresa | Sokolovská 421/13, 27601 Mělník |
předseda družstva | Radka Šperlová |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2005 do 12.1.2015 |
Adresa | Sokolovská 422/11, 27601 Mělník |
místopředseda představenstva | Ing. Ladislav Tvrzník |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2008 do 4.4.2014 |
Adresa | Sokolovská 422/11, 27601 Mělník |
člen představenstva | Pavel Vokolek |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2008 do 6.3.2009 |
Adresa | Sokolovská 421/13, 27601 Mělník |
místopředseda představenstva | Pavel Vokolek |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2005 do 3.3.2008 |
Adresa | Sokolovská 421/13, 27601 Mělník |
člen představenstva | Petra Zimermanová |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2005 do 3.3.2008 |
Adresa | Sokolovská 422/11, 27601 Mělník |
předseda | Radka Šperlová |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2004 do 4.5.2005 |
Adresa | Sokolovská 422/11, 27601 Mělník |
místopředseda | Pavel Vokolek |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2004 do 4.5.2005 |
Adresa | Sokolovská 421/13, 27601 Mělník |
člen | Ing. Ladislav Tvrzník |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2004 do 4.5.2005 |
Adresa | Sokolovská 422/11, 27601 Mělník |
předseda | Marie Ibermajerová |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2002 do 13.3.2004 |
Adresa | Sokolovská 421/13, 27601 Mělník |
místopředseda | Ing. Marek Paneš |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2002 do 13.3.2004 |
Adresa | Vlasákova 2688/10, 27601 Mělník |
člen | Mgr. Petra Zimermanová |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2002 do 13.3.2004 |
Adresa | Sokolovská 422/11, 27601 Mělník |
předseda | MUDr. Jan Židlický |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2000 do 7.5.2002 |
Adresa | Sokolovská 421/13, 27601 Mělník |
místopředseda | Ing. Ladislav Tvrzník |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2000 do 7.5.2002 |
Adresa | Sokolovská 422/11, 27601 Mělník |
člen | Ivana Řačáková |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2000 do 7.5.2002 |
Adresa | Sokolovská 422/11, 27601 Mělník |
IČO: | 26207788 |
---|---|
Firma: | BYTOVÉ DRUŽSTVO SOKOLOVSKÁ 421/422 MĚLNÍK |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Mělník |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 10. 2000 |
Sídlo: | Sokolovská 421/13, Mělník 27601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |