Bytové družstvo Sofia má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Sofia (61462390) je Družstvo. Sídlí na adrese Čs. armády 787/18, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 9. 1994 Bytové družstvo Sofia má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Sofia nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Sofia na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 9. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1361 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61462390 | |
Jméno: | "Družstvo Sofia", družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 5.9.1994 |
Zapsána dne: | 5.9.1994 | |
Notářský zápis ze dne 11.4.1994 N 46/94, NZ 38/94 | 5.9.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čs. armády 787/18, Praha 16000, Česká republika | 17.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Československé armády 18/787, Praha 6 16000, Česká republika | 5.9.1994 - 17.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitosti, bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem | 5.9.1994 |
člen představenstva | Mgr. Zdeňka Císlerová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2016 |
Adresa | Čs. armády 787/18, 16000 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Karel Klímek |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2016 do 25.6.2020 |
Adresa | Čs. armády 787/18, 16000 Praha |
člen | Ing. Vladimír Cigánek |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2007 do 19.8.2016 |
Adresa | Bochovská 566/3, 16000 Praha 5 |
předseda | Miroslav Lomíček |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2013 do 19.8.2016 |
Adresa | Čs. armády 787/18, 16000 Praha |
člen | Ivana Kozáková |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2013 do 19.8.2016 |
Adresa | Čs. armády 787/18, 16000 Praha |
člen | Dorothea Pechová |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2013 do 19.8.2016 |
Adresa | Čs. armády 787/18, 16000 Praha |
místopředseda | Mgr Zdeňka Císlerová |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2016 do 19.8.2016 |
Adresa | Čs. armády 787/18, 16000 Praha |
člen | Ing. Vladimír Cigánek |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2007 do 19.8.2016 |
Adresa | Bochovská 566/3, 16000 Praha 5 |
člen | Ivana Kozáková |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2013 do 19.8.2016 |
Adresa | Čs. armády 787/18, 16000 Praha |
předseda | Miroslav Lomíček |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2013 do 19.8.2016 |
Adresa | Čs. armády 787/18, 16000 Praha |
člen | Dorothea Pechová |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2013 do 19.8.2016 |
Adresa | Čs. armády 787/18, 16000 Praha |
místopředseda | Mgr Zdeňka Císlerová |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2016 do 19.8.2016 |
Adresa | Čs. armády 787/18, 16000 Praha |
místopředseda | Mgr Zdeňka Císlerová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2007 do 13.8.2016 |
Adresa | Čs.armády 787/18, 16000 Praha 6 |
předseda | Ing. Michal Prostějovský |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2007 do 6.4.2013 |
Adresa | Jaselská 246/20, 16000 Praha 6 |
člen | Vít Eliáš |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2007 do 6.4.2013 |
Adresa | Čs. armády 757/18, 16000 Praha 6 |
člen | Ing. Karel Klímek |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2007 do 6.4.2013 |
Adresa | Čs. armády 787/18, 16000 Praha 6 |
člen | ing. Pavel Chrz |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.1996 do 16.7.2007 |
Adresa | Čs. armády 18, Praha 6 |
člen | Ing. Karel Klímek |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1998 do 16.7.2007 |
Adresa | Čs.amárdy 18, Praha 6 |
člen | Vít Eliáš |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1998 do 16.7.2007 |
Adresa | Skupova 9, Praha 6 |
místopředseda | Mgr Zdeňka Císlerová |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1998 do 16.7.2007 |
Adresa | Čs.armády 18, Praha 6 |
předseda | Michal Prostějovský |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.1998 do 16.7.2007 |
Adresa | Čs. armády 18, Praha 6 |
člen | Karel Fišer |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.1994 do 31.8.1998 |
Adresa | Čs. armády 18, Praha 6 |
člen | Michal Prostějovský |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.1996 do 31.8.1998 |
Adresa | Čs. armády 18, Praha 6 |
předseda | Dorothea Pechová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.1997 do 31.8.1998 |
Adresa | Čs. armády 18, Praha 6 |
místopředseda | MUDr. Miroslav Lomíček |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.1997 do 31.8.1998 |
Adresa | Čs. armády 18, Praha 6 |
místopředseda | Dorothea Pechová |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.1994 do 23.7.1997 |
Adresa | Čs. armády 18, Praha 6 |
předseda | Ing. Karel Klímek |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.1994 do 23.7.1997 |
Adresa | Čs. armády 18, Praha 6 |
IČO: | 61462390 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Sofia |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 9. 1994 |
Sídlo: | Čs. armády 787/18, Praha 16000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |