Bytové družstvo Služská 781/40 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Služská 781/40 (26720884) je Družstvo. Sídlí na adrese Služská 781/40, 18200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 9. 2002 Bytové družstvo Služská 781/40 má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Služská 781/40 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Služská 781/40 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 9. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 5648 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26720884 | |
Jméno: | Bytové družstvo Služská 781/40 | |
Právní forma: | Družstvo | 17.9.2002 |
Zapsána dne: | 17.9.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Služská 781/40, Praha 8 18200, Česká republika | 17.9.2002 |
---|
předseda | Ing. Cyril Opatrný |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2023 |
Adresa | Služská 781/40, 18200 Praha |
místopředseda | Ing. Alois Macháček |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2023 |
Adresa | Služská 781/40, 18200 Praha |
místopředseda | Antonín Pacovský |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2023 |
Adresa | Služská 781/40, 18200 Praha |
předseda | Ing. Cyril Opatrný |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2023 do 3.10.2023 |
Adresa | Služská 781/40, 18200 Praha |
místopředseda | Ing. Alois Macháček |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2023 do 3.10.2023 |
Adresa | Služská 781/40, 18200 Praha |
místopředseda | Ing. Evžen Přibyl |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2023 do 3.10.2023 |
Adresa | Služská 781/40, 18200 Praha |
člen představenstva, místopředseda | Ing. Alois Macháček |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2017 do 18.8.2023 |
Adresa | Služská 781/40, 18200 Praha |
člen představenstva, místopředseda | Ing. Evžen Přibyl |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2017 do 18.8.2023 |
Adresa | Služská 781/40, 18200 Praha |
předseda | Ing. Cyril Opatrný |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2017 do 18.8.2023 |
Adresa | Služská 781/40, 18200 Praha |
místopředseda | Ing. Evžen Přibyl |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2002 do 14.11.2017 |
Adresa | Služská 781/40, 18200 Praha 8 |
místopředseda | Ing. Alois Macháček |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2002 do 14.11.2017 |
Adresa | Služská 781/40, 18200 Praha 8 |
předseda | Ing. Cyril Opatrný |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2016 do 14.11.2017 |
Adresa | Služská 781/40, 18200 Praha |
místopředseda | Ing. Alois Macháček |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2002 do 14.11.2017 |
Adresa | Služská 781/40, 18200 Praha 8 |
místopředseda | Ing. Evžen Přibyl |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2002 do 14.11.2017 |
Adresa | Služská 781/40, 18200 Praha 8 |
předseda | Ing. Cyril Opatrný |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2016 do 14.11.2017 |
Adresa | Služská 781/40, 18200 Praha |
předseda | Ing. Cyril Opatrný |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2002 do 9.12.2016 |
Adresa | Služská 781/40, 18200 Praha 8 |
předseda | Ing. Cyril Opatrný |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2002 do 9.12.2016 |
Adresa | Služská 781/40, 18200 Praha 8 |
IČO: | 26720884 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Služská 781/40 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 9. 2002 |
Sídlo: | Služská 781/40, Praha 18200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |