Bytové družstvo Slinková 927-928 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Slinková 927-928 (28489586) je Družstvo. Sídlí na adrese Slinková 927/10, 15300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 11. 2008 Bytové družstvo Slinková 927-928 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Slinková 927-928 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Slinková 927-928 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 11. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 7232 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28489586 | |
Jméno: | Družstvo Slinková | |
Právní forma: | Družstvo | 24.11.2008 |
Zapsána dne: | 24.11.2008 | |
Družstvo se podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona | 18.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 18.8.2014 - 28.6.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slinková 927/10, Praha 15300, Česká republika | 30.7.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Slinková 927/10, Praha 5 15300, Česká republika | 24.11.2008 - 30.7.2019 |
předseda představenstva | Jarmila Fryšová |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2019 |
Adresa | Slinková 927/10, 15300 Praha |
místopředseda představenstva | Renata Felčárková |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2019 |
Adresa | Slinková 928/12, 15300 Praha |
člen představenstva | Jan Barák |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2019 |
Adresa | Slinková 927/10, 15300 Praha |
místopředseda představenstva | Bc. Kateřina Poludová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2016 do 30.7.2019 |
Adresa | Slinková 928/12, 15300 Praha |
člen představenstva | Jana Tenkrátová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2016 do 30.7.2019 |
Adresa | Slinková 928/12, 15300 Praha |
předseda představenstva | Jarmila Fryšová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2016 do 30.7.2019 |
Adresa | Slinková 927/10, 15300 Praha |
člen představenstva | Jana Tenkrátová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2014 do 28.6.2016 |
Adresa | Slinková 928/12, 15300 Praha |
místopředseda představenstva | Kateřina Poludová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2014 do 28.6.2016 |
Adresa | Slinková 928/12, 15300 Praha |
předseda představenstva | Jarmila Fryšová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2014 do 28.6.2016 |
Adresa | Slinková 927/10, 15300 Praha |
předseda představenstva | Jarmila Fryšová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2008 do 18.8.2014 |
Adresa | Slinková 927/10, 15300 Praha 5 |
místopředseda | Kateřina Poludová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2008 do 18.8.2014 |
Adresa | Slinková 928/12, 15300 Praha 5 |
člen představenstva | Jana Tenkrátová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2008 do 18.8.2014 |
Adresa | Slinková 928/12, 15300 Praha 5 |
IČO: | 28489586 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Slinková 927-928 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 16 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 11. 2008 |
Sídlo: | Slinková 927/10, Praha 15300 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |