Bytové družstvo Slezská 7 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Slezská 7 (26829436) je Družstvo. Sídlí na adrese Slezská 483/7, 73701 Český Těšín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 3. 2004 Bytové družstvo Slezská 7 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Slezská 7 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Slezská 7 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 3. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1745 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26829436 | |
Jméno: | Bytové družstvo Slezská 7 | |
Právní forma: | Družstvo | 30.3.2004 |
Zapsána dne: | 30.3.2004 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.8.2015 | |
Počet členů statutárního orgánu: 5 Počet členů kontrolní komise: 3 | 14.8.2014 - 12.8.2015 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 14.8.2014 - 12.8.2015 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.3.2004 - 20.9.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slezská 483/7, Český Těšín 73701, Česká republika | 22.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Slezská 483/7, Český Těšín 73701, Česká republika | 30.3.2004 - 22.7.2014 |
místopředseda představenstva | Roman Wróbel |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2022 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
člen představenstva | David Kisza |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2022 |
Adresa | Lípová 263, 73562 Český Těšín |
člen představenstva | Michaela Gańczarczyková |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2022 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
člen představenstva | Jiří Bolek |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2022 |
Adresa | Strojnická 179, 73562 Český Těšín |
předseda představenstva | Dalibor Blažek |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2022 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
člen představenstva | Jiří Bolek |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2017 do 20.9.2022 |
Adresa | Strojnická 179, 73562 Český Těšín |
člen představenstva | Roman Wróbel |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2017 do 20.9.2022 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
předseda představenstva | Dalibor Blažek |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2017 do 20.9.2022 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
člen představenstva | Jiří Cieslar |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2017 do 20.9.2022 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
místopředseda představenstva | Jiří Laušman |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2017 do 20.9.2022 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
místopředseda představenstva | Jiří Laušman |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 7.9.2017 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
předseda představenstva | Jiří Cieslar |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 7.9.2017 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
člen představenstva | Roman Wróbel |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 7.9.2017 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
člen představenstva | Dalibor Blažek |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 7.9.2017 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
člen představenstva | Jiří Bolek |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2015 do 7.9.2017 |
Adresa | Strojnická 179, 73562 Český Těšín |
člen představenstva | Antonín Guzdek |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2012 do 14.8.2014 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
místopředseda představenstva | Jiří Laušman |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2012 do 22.7.2014 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
předseda představenstva | Jiří Cieslar |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2012 do 22.7.2014 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
člen představenstva | Roman Wróbel |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2012 do 22.7.2014 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
člen představenstva | Dalibor Blažek |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2012 do 22.7.2014 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
místopředseda představenstva | Jiří Laušman |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2007 do 25.7.2012 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
člen představenstva | Dalibor Blažek |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2007 do 25.7.2012 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
člen představenstva | Antonín Guzdek |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2007 do 25.7.2012 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
předseda představenstva | Jiří Cieslar |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2007 do 25.7.2012 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
člen představenstva | Ing. Česlav Bonczek |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2007 do 25.7.2012 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
předseda představenstva | Jiří Cieslar |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2004 do 18.5.2007 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
místopředseda představenstva | Jiří Laušman |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2004 do 18.5.2007 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
člen představenstva | PaedDr. Jaroslav Soural, CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2004 do 18.5.2007 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
člen představenstva | Miroslav Stašák |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2004 do 18.5.2007 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
člen představenstva | Ing. Česlav Bonczek |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2004 do 18.5.2007 |
Adresa | Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
IČO: | 26829436 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Slezská 7 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Český Těšín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 3. 2004 |
Sídlo: | Slezská 483/7, Český Těšín 73701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |