Bytové družstvo Slepá 1097 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Slepá 1097 (25386964) je Družstvo. Sídlí na adrese Slepá 1097/4, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 12. 1997 Bytové družstvo Slepá 1097 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Slepá 1097 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Slepá 1097 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 12. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 998 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25386964 | |
Jméno: | Bytové družstvo Slepá 1097 | |
Právní forma: | Družstvo | 3.12.1997 |
Zapsána dne: | 3.12.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slepá 1097/4, Ostrava 70800, Česká republika | 30.9.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Slepá 1097, Ostrava-Poruba 70800, Česká republika | 3.12.1997 - 30.9.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
správa majetku družstva, | 3.12.1997 - 13.12.2003 |
zajišťování bytových potřeb členů družstva, | 3.12.1997 - 13.12.2003 |
zajišťování služeb spojených s bydlením | 3.12.1997 - 13.12.2003 |
přidělování družstevních bytů a uzavírání příslušných nájemních smluv | 3.12.1997 - 13.12.2003 |
předseda představenstva | Petr Sumara |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2013 |
Adresa | Slepá 1097/4, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Radek Sitko |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2013 |
Adresa | Slepá 1097/2, 70800 Ostrava |
člen představenstva | David Mrlina |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2021 |
Adresa | Slepá 1097/4, 70800 Ostrava |
člen představenstva | David Mrlina |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2013 do 22.3.2021 |
Adresa | Plzeňská 1566/15, 70030 Ostrava |
předseda | Georgios Michailidis |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1997 do 20.9.2013 |
Adresa | Slepá 1099, Ostrava-Poruba |
člen představenstva | Pavel Holaň |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2006 do 20.9.2013 |
Adresa | Slepá 1097/6, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Roman Urbánek |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2006 do 20.9.2013 |
Adresa | Slepá 1097/6, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Lumír Schenk |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1997 do 28.11.2006 |
Adresa | Slepá 1097, Ostrava-Poruba |
člen představenstva | Ján Slobodník |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1997 do 28.11.2006 |
Adresa | Slepá 1097, Ostrava-Poruba |
člen představenstva | Marie Klačková |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1997 do 13.12.2003 |
Adresa | Slepá 1099, Ostrava-Poruba |
člen představenstva | Miroslav Sitko |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2002 do 13.12.2003 |
Adresa | Slepá 1097, Ostrava-Poruba |
člen představenstva | Alena Sitková |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1997 do 14.12.2002 |
Adresa | Slepá 1097, Ostrava-Poruba |
IČO: | 25386964 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Slepá 1097 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 12. 1997 |
Sídlo: | Slepá 1097/4, Ostrava 70800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |