Bytové družstvo Šlapanice 1287 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Šlapanice 1287 (25327160) je Družstvo. Sídlí na adrese Štefanikova 1287/11, 66451 Šlapanice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 2. 1997 Bytové družstvo Šlapanice 1287 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Šlapanice 1287 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Šlapanice 1287 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 17. 2. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2869 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25327160 | |
Jméno: | BD Šlapanice 1287, družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 17.2.1997 |
Zapsána dne: | 17.2.1997 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 1.2.2018 | |
Družstvo vzniklo vyčleněním z družstva CÍL, stavební družstvo ve Šlapanicích, Nádražní 249, Šlapanice. | 17.2.1997 - 17.2.1997 | |
Družstvo vzniklo vyčleněním z družstva CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích, Nádražní 249, Šlapanice. | 17.2.1997 | |
Ustavující členská schůze proběhla 18.12.1996. | 17.2.1997 |
Základní kapitál | 50 400 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.2.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Štefanikova 1287/11, Šlapanice 66451, Česká republika | 20.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Štefanikova 1287/11, Šlapanice 66451, Česká republika | 17.2.1997 - 20.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provoz a správa bytového domu Štefanikova 1287 a souvisejících pozemků družstva a hospodaření se společným majetkem družstva. | 17.2.1997 - 2.12.2008 |
Předseda představenstva | RNDr. Filip Nálepa, Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2024 |
Adresa | Štefanikova 1287/11, 66451 Šlapanice |
Člen představenstva | PaedDr. Miluše Jeřábková |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2024 |
Adresa | Vinohrady 233, 66461 Rebešovice |
Člen představenstva | Věra Lahodová |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2024 |
Adresa | Jiráskova 1523/14, 66451 Šlapanice |
Člen představenstva | Věra Lahodová |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2018 do 19.6.2024 |
Adresa | Jiráskova 1523/14, 66451 Šlapanice |
Člen představenstva | Jana Bednářová |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2018 do 19.6.2024 |
Adresa | Štefanikova 1287/11, 66451 Šlapanice |
Předseda představenstva | RNDr. Filip Nálepa |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2019 do 19.6.2024 |
Adresa | Štefanikova 1287/11, 66451 Šlapanice |
Předseda představenstva | Ivan Hlásenský |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2018 do 9.5.2019 |
Adresa | Štefanikova 1287/11, 66451 Šlapanice |
místopředsedkyně | Věra Lahodová |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2013 do 1.2.2018 |
Adresa | Jiráskova 1523/14, 66451 Šlapanice |
místopředsedkyně | Jana Bednářová |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2013 do 1.2.2018 |
Adresa | Štefanikova 1287/11, 66451 Šlapanice |
předseda | Ivan Hlásenský |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2013 do 1.2.2018 |
Adresa | Štefanikova 1287/11, 66451 Šlapanice |
místopředsedkyně | Jana Bednářová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2008 do 24.7.2013 |
Adresa | Štefanikova 1287/11, 66451 Šlapanice |
místopředsedkyně | Drahomíra Váňová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2008 do 24.7.2013 |
Adresa | Štefanikova 1287/11, 66451 Šlapanice |
předsedkyně | JUDr. Jana Hlásenská |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2008 do 24.7.2013 |
Adresa | Štefanikova 1287/11, 66451 Šlapanice |
předsedkyně | Marie Jašková |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.1997 do 2.12.2008 |
Adresa | Štefanikova 1287/11, 66451 Šlapanice |
místopředseda | Karel Váňa |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.1997 do 2.12.2008 |
Adresa | Štefanikova 1287/11, 66451 Šlapanice |
místopředsedkyně | Jana Bednářová |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.1997 do 2.12.2008 |
Adresa | Štefanikova 1287/11, 66451 Šlapanice |
IČO: | 25327160 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Šlapanice 1287 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Šlapanice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 2. 1997 |
Sídlo: | Štefanikova 1287/11, Šlapanice 66451 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |