Bytové družstvo Skřivanova 16, družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Skřivanova 16, družstvo (26295652) je Družstvo. Sídlí na adrese Skřivanova 346/16, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 9. 2002 Bytové družstvo Skřivanova 16, družstvo má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Skřivanova 16, družstvo nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Skřivanova 16, družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 13. 9. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 3535 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26295652 | |
Jméno: | Bytové družstvo Skřivanova 16 | |
Právní forma: | Družstvo | 13.9.2002 |
Zapsána dne: | 13.9.2002 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 8.9.2014 | |
Družstvo se podřídilo zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. | 8.9.2014 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.9.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Skřivanova 346/16, Brno 60200, Česká republika | 8.9.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Skřivanova 346/16, Brno 60200, Česká republika | 13.9.2002 - 8.9.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zajišťování správy vlastního domu, a poskytování dalších základních služeb nezbytných pro řádný provoz nemovitosti, bytů a nebytových prostor | 13.9.2002 - 8.9.2014 |
předseda představenstva | Marcela Košutová |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2024 |
Adresa | Skřivanova 346/16, 60200 Brno |
první místopředseda | Jana Trutnovská |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2024 |
Adresa | Skřivanova 346/16, 60200 Brno |
druhý místopředseda | Ing.arch. Roman Antl |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2024 |
Adresa | Lužova 848/26, 61300 Brno |
předseda představenstva | Ing. Pavel Mudra |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2023 do 30.5.2024 |
Adresa | Skřivanova 346/16, 60200 Brno |
první místopředseda představenstva | PhDr. Helena Kopecká |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2023 do 30.5.2024 |
Adresa | Skřivanova 346/16, 60200 Brno |
druhý místopředseda představenstva | JUDr. Drahomíra Houbová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2023 do 30.5.2024 |
Adresa | Skřivanova 346/16, 60200 Brno |
předseda představenstva | Ing. Pavel Mudra |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2014 do 27.7.2023 |
Adresa | Skřivanova 346/16, 60200 Brno |
druhý místopředseda představenstva | JUDr. Drahomíra Houbová |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2014 do 27.7.2023 |
Adresa | Skřivanova 346/16, 60200 Brno |
první místopředseda představenstva | Ing. Zdeněk Šnajdar |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2014 do 23.6.2023 |
Adresa | Skřivanova 346/16, 60200 Brno |
předseda | Ing. Pavel Mudra |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2002 do 8.9.2014 |
Adresa | Skřivanova 346/16, 60200 Brno |
1. zastupující člen | Ing. Zdeněk Šnajdar |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2002 do 8.9.2014 |
Adresa | Skřivanova 346/16, 60200 Brno |
2. zastupující člen | JUDr. Drahomíra Houbová |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2002 do 8.9.2014 |
Adresa | Skřivanova 346/16, 60200 Brno |
IČO: | 26295652 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Skřivanova 16, družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 9. 2002 |
Sídlo: | Skřivanova 346/16, Brno 60200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |