Bytové družstvo Šeříková 21 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Šeříková 21 (26860554) je Družstvo. Sídlí na adrese Šeříková 612/21, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 5. 2005 Bytové družstvo Šeříková 21 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Šeříková 21 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Šeříková 21 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 25. 5. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1849 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26860554 | |
Jméno: | Bytové družstvo Šeříkova 21 | |
Právní forma: | Družstvo | 25.5.2005 |
Zapsána dne: | 25.5.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Šeříková 612/21, Ostrava 70030, Česká republika | 20.1.2020 |
---|
předseda představenstva | RNDr. Přemysl Soldán Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2020 |
Adresa | Šeříková 612/21, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Ing. Karel Pražák |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2020 |
Adresa | Šeříková 612/21, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Marek Adami |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2020 |
Adresa | Šeříková 612/21, 70030 Ostrava |
předseda představenstva | RNDr. Přemysl Soldán Phd. |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2014 do 15.2.2020 |
Adresa | Šeříková 612/21, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Ing. Karel Pražák |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2014 do 15.2.2020 |
Adresa | Šeříková 612/21, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Dana Janíková |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2014 do 15.2.2020 |
Adresa | Šeříková 612/21, 70030 Ostrava |
předseda družstva | RNDr. Přemysl Soldán Phd. |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2006 do 1.10.2014 |
Adresa | Šeříková 612/21, 70030 Ostrava |
místopředseda družstva | Ing. Karel Pražák |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2006 do 1.10.2014 |
Adresa | Šeříkova 612/21, Ostrava |
pověřený člen družstva | Dana Janíková |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2008 do 1.10.2014 |
Adresa | Šeříková 612/21, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Vlastimil Musálek |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2006 do 9.7.2008 |
Adresa | Šeříkova 612/12, Ostrava |
místopředseda družstva | Ing. Karel Pražák |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2005 do 25.1.2006 |
Adresa | Šeříkova 612/21, Ostrava |
předseda družstva | Mgr. Pavel Molnár |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2005 do 25.1.2006 |
Adresa | Šeříkova 612/21, Ostrava |
pověřený člen družstva | Vlastimil Musálek |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2005 do 25.1.2006 |
Adresa | Šeříkova 612/12, Ostrava |
IČO: | 26860554 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Šeříková 21 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 5. 2005 |
Sídlo: | Šeříková 612/21, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |