Bytové družstvo Samoljovova 21 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Samoljovova 21 (27803431) je Družstvo. Sídlí na adrese Samoljovova 1767/21, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 6. 2007 Bytové družstvo Samoljovova 21 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Samoljovova 21 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Samoljovova 21 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29. 6. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2144 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27803431 | |
Jméno: | Bytové družstvo Samoljovova 21 | |
Právní forma: | Družstvo | 29.6.2007 |
Zapsána dne: | 29.6.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Samoljovova 1767/21, Ostrava 70030, Česká republika | 24.8.2016 |
---|
předseda družstva | Ing. Jakub Štrbík |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2022 |
Adresa | Samoljovova 1767/21, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Ing. Jakub Štrbík |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2017 do 28.7.2022 |
Adresa | Samoljovova 1767/21, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Jiří Bačo |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2016 do 16.8.2017 |
Adresa | Na Podlesí 1365, 73932 Vratimov |
předseda družstva | Jiří Bačo |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2016 do 16.8.2017 |
Adresa | Na Podlesí 1365, 73932 Vratimov |
předseda družstva | Jiří Bačo |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2016 do 14.12.2016 |
Adresa | Samoljovova 1767/21, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Jiří Bačo |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2016 do 14.12.2016 |
Adresa | Samoljovova 1767/21, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Ing. Jakub Štrbík |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2010 do 23.8.2016 |
Adresa | 406, 75604 Nový Hrozenkov |
předseda družstva | Jiří Bačo |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2010 do 23.8.2016 |
Adresa | Samoljovova 21, 70030 Ostrava |
pověřený člen družstva | Jiří Bačo |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2007 do 9.8.2010 |
Adresa | Samoljovova 1767/21, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Marie Vršanová |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2007 do 9.8.2010 |
Adresa | Samoljovova 1767/21, 70030 Ostrava |
IČO: | 27803431 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Samoljovova 21 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 6. 2007 |
Sídlo: | Samoljovova 1767/21, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |