Bytové družstvo Růžek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Růžek (61464716) je Družstvo. Sídlí na adrese Daškova 3089/32, 14300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 9. 1994 Bytové družstvo Růžek má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Růžek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Růžek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 9. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1594 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61464716 | |
Jméno: | Bytové družstvo Růžek , družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 2.9.1994 |
Zapsána dne: | 2.9.1994 | |
Notářský zápis ze dne 9.6.1994 N 159/94, NZ 142/94 | 2.9.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Daškova 3089/32, Praha 14300, Česká republika | 17.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Daškova 3089/32 , Praha 4-Modřany 14300, Česká republika | 2.9.1994 - 17.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb, spojených s pronájmem | 2.9.1994 - 14.1.2015 |
člen představenstva | Mgr. Ondřej Košťák LL.M. |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2021 |
Adresa | Smetanova 161/13, 25101 Říčany |
Člen představenstva | Iva Pulkrábková |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2015 |
Adresa | Daškova 3089/32, 14300 Praha |
Místopředseda představenstva | Eva Sojková |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2015 |
Adresa | Daškova 3089/32, 14300 Praha |
Člen představenstva | Vladimír Žďárský |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2015 |
Adresa | Daškova 3089/32, 14300 Praha |
Předseda představenstva | Mgr. Roman Kabelka |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2015 |
Adresa | Lipová 1, 25101 Čestlice |
člen představenstva | Mgr. Ondřej Košťák LL.M. |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2019 do 23.12.2021 |
Adresa | Daškova 3089/32, 14300 Praha |
Člen představenstva | Tomáš Křivda |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2015 do 28.5.2019 |
Adresa | Daškova 3089/32, 14300 Praha |
Předseda představenstva | Ing. Michaela Vrdlovcová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2015 do 8.12.2015 |
Adresa | Daškova 3089/32, 14300 Praha |
Člen představenstva | MUDr. Zdeňka Kabelková |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2015 do 8.12.2015 |
Adresa | Daškova 3089/32, 14300 Praha |
člen představenstva | Iva Pulkrábková |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2007 do 14.1.2015 |
Adresa | Daškova 3089/32, 14300 Praha 4 |
předseda | Ing. Jiří Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2007 do 14.1.2015 |
Adresa | Nad Zavážkou 930/25, 14300 Praha 4 |
člen představenstva | MUDr. Zdeňka Kabelková |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2011 do 14.1.2015 |
Adresa | Daškova 3089/32, 14300 Praha 4 |
místopředseda představenstva | Ing. Michaela Vrdlovcová |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2011 do 14.1.2015 |
Adresa | Daškova 3089/32, 14300 Praha 4 |
člen představenstva | Vladimír Žďárský |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2013 do 14.1.2015 |
Adresa | Daškova 3089/32, 14300 Praha 4 |
člen představenstva | Ing. Oldřich Pezlar |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2007 do 17.5.2013 |
Adresa | Daškova 3089/32, 14300 Praha 4 |
místopředseda | Josef Nalejvač |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2007 do 23.8.2011 |
Adresa | Daškova 3089/32, 14300 Praha 4 |
člen představenstva | Věra Douděrová |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2007 do 14.1.2011 |
Adresa | Daškova 3089/32, 14300 Praha 4 |
Věra Douděrová | |
Ve funkci | od 2.9.1994 do 26.11.2007 |
Adresa | Daškova 3089/32 , 14300 Praha 4-Modřany |
člen | Ing. Oldřich Pezlar |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.1996 do 26.11.2007 |
Adresa | Daškova 3089/32, 14300 Praha 4-Modřany |
předseda | Ing. Jiří Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.1998 do 26.11.2007 |
Adresa | Daškova 3089/32, 14300 Praha 4-Modřany |
člen | JUDr. Vladimír Stibořík |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.1998 do 26.11.2007 |
Adresa | Daškova 3089/32, 14300 Praha 4-Modřany |
místopředseda | Josef Nalejvač |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2005 do 26.11.2007 |
Adresa | Daškova 3089/32, 14300 Praha 4 |
místopředseda | ing. Alena Urbanová |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2002 do 8.2.2005 |
Adresa | Daškova 3089/32, 14300 Praha 4 |
místopředseda | ing. Kateřina Žďárská |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.1998 do 5.4.2002 |
Adresa | Daškova 3089/32, 14300 Praha 4-Modřany |
ing. Kateřina Žďárská | |
Ve funkci | od 2.9.1994 do 14.1.1998 |
Adresa | Daškova 3089/32 , Praha 4-Modřany |
ing. Jiří Svoboda | |
Ve funkci | od 2.9.1994 do 14.1.1998 |
Adresa | Daškova 3089/32 , Praha 4-Modřany |
předseda | Bohumil Křivda |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.1996 do 14.1.1998 |
Adresa | Daškova 3089/32, 14300 Praha 4-Modřany |
předseda | Ing. Michaela Vrdlovcová |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.1994 do 16.1.1996 |
Adresa | Daškova 3089/32 , 14300 Praha 4-Modřany |
Bedřich Pleskač | |
Ve funkci | od 2.9.1994 do 16.1.1996 |
Adresa | Daškova 3089/32 , 14300 Praha 4-Modřany |
IČO: | 61464716 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Růžek |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 9. 1994 |
Sídlo: | Daškova 3089/32, Praha 14300 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |