Bytové družstvo Rumunská 1486 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Rumunská 1486 (25639811) je Družstvo. Sídlí na adrese Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 1. 1998 Bytové družstvo Rumunská 1486 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Rumunská 1486 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Rumunská 1486 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 1. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 3847 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25639811 | |
Jméno: | Bytové družstvo Rumunská 1486 | |
Právní forma: | Družstvo | 20.1.1998 |
Zapsána dne: | 20.1.1998 | |
Družstvo se změnou stanov podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku. | 4.8.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rumunská 1486/18, Čelákovice 25088, Česká republika | 16.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Rumunská 1486, Čelákovice , Česká republika | 20.1.1998 - 16.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a základní služby s tímto pronájmem spojené | 20.1.1998 |
předseda představenstva | Ing. Miroslav Rudolf |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2019 |
Adresa | Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
místopředseda představenstva | Martin Vyskočil DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2019 |
Adresa | Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
člen představenstva | Magdalena Myšková |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2019 |
Adresa | Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
člen představenstva | Mgr. Milada Jandová |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2019 |
Adresa | Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
místopředseda | Dr. Kamil Zágoršek |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 do 6.9.2019 |
Adresa | Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
člen představenstva | Magdalena Myšková |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 do 6.9.2019 |
Adresa | Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
člen představenstva | Milada Jandová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 do 6.9.2019 |
Adresa | Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
předseda | Ing. Miroslav Rudolf |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 do 6.9.2019 |
Adresa | Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
člen představenstva | Magdalena Myšková |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2004 do 16.11.2016 |
Adresa | Rumunská 1486, Čelákovice |
místopředseda | Dr. Kamil Zágoršek |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2004 do 16.11.2016 |
Adresa | Rumunská 1486, Čelákovice |
předseda | Ing. Miroslav Rudolf |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2004 do 16.11.2016 |
Adresa | Rumunská 1486, Čelákovice |
člen představenstva | Milada Jandová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2014 do 16.11.2016 |
Adresa | Rumunská 1486/18, 25088 Čelákovice |
Předseda | Václava Lisová |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.1998 do 28.4.2004 |
Adresa | Rumunská 1486, Čelákovice |
Místopředseda | Jaroslava Čiháková |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.1998 do 28.4.2004 |
Adresa | Rumunská 1486, Čelákovice |
Člen představenstva | Jiří Semecký |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.1998 do 28.4.2004 |
Adresa | Rumunská 1486, Čelákovice |
IČO: | 25639811 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Rumunská 1486 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Čelákovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 1. 1998 |
Sídlo: | Rumunská 1486/18, Čelákovice 25088 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |