BYTOVÉ DRUŽSTVO RUMBURSKÁ 257 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BYTOVÉ DRUŽSTVO RUMBURSKÁ 257 (25664140) je Družstvo. Sídlí na adrese , Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1998 BYTOVÉ DRUŽSTVO RUMBURSKÁ 257 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o BYTOVÉ DRUŽSTVO RUMBURSKÁ 257 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BYTOVÉ DRUŽSTVO RUMBURSKÁ 257 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 4. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 4012 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25664140 | |
Jméno: | BYTOVÉ DRUŽSTVO RUMBURSKÁ 257 | |
Právní forma: | Družstvo | 30.4.1998 |
Zapsána dne: | 30.4.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rumburská 257/9, Praha 9 - Střížkov , Česká republika | 30.4.1998 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování pouze základních služeb s tímto pronájmem spojených | 30.4.1998 |
předseda představenstva | Josef Kuchař |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2020 |
Adresa | Rumburská 257/9, 19000 Praha |
místopředseda představenstva | Milan Borovička |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2020 |
Adresa | Rumburská 257/9, 19000 Praha |
člen představenstva | Barbora Šlosárková |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2020 |
Adresa | Rumburská 257/9, 19000 Praha |
místopředseda | Milan Borovička |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2002 do 12.8.2020 |
Adresa | Rumburská 257/9, 19000 Praha 9 |
člen | Barbora Šlosárková |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2016 do 12.8.2020 |
Adresa | Rumburská 257/9, 19000 Praha |
předseda | Josef Kuchař |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2019 do 12.8.2020 |
Adresa | Rumburská 257/9, 19000 Praha |
předseda | Josef Kuchař |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2002 do 21.11.2019 |
Adresa | Rumburská 257/9, 19000 Praha 9 |
člen | Barbora Šlosárková |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2002 do 15.11.2016 |
Adresa | Rumburská 257/9, 19000 Praha 9 |
místopředseda | Josef Kuchař |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.1998 do 21.5.2002 |
Adresa | Rumburská 257/9, Praha 9-Střížkov |
člen | Milan Borovička |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.1998 do 21.5.2002 |
Adresa | Rumburská 257/9, Praha 9 - Střížkov |
předseda | Jaroslav Homuta |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.1998 do 21.5.2002 |
Adresa | Rumburská 257/9, Praha 9 - Střížkov |
IČO: | 25664140 |
---|---|
Firma: | BYTOVÉ DRUŽSTVO RUMBURSKÁ 257 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 4. 1998 |
Sídlo: | , Praha |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |