Bytové družstvo Reynkova v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Reynkova v likvidaci (25280449) je Družstvo. Sídlí na adrese Reynkova 3251, 58001 Havlíčkův Brod. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 12. 1997 Bytové družstvo Reynkova v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Reynkova v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Reynkova v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 15. 12. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 579 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25280449 | |
Jméno: | Bytové družstvo Reynkova | |
Právní forma: | Družstvo | 15.12.1997 |
Zapsána dne: | 15.12.1997 | |
Rozhodnutím členské schůze ze dne 22. září 2022 bylo Bytové družstvo Reynkova, IČO 25280449, se sídlem Reynkova 3251, 580 01 Havlíčkův Brod, ke dni 22. září 2022 zrušeno s likvidací a tímto dnem vstoupilo do likvidace. | 30.9.2022 | |
Likvidátor družstva Bytové družstvo Reynkova, IČO 25280449, se sídlem Reynkova 3251, 580 01 Havlíčkův Brod, tímto vyzývá věřitele družstva Bytové družstvo Reynkova, aby své pohledávky za družstvem Bytové družstvo Reynkova, přihlásili ve lhůtě tří (3) měsí ců ode dne uveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku doručením příslušné přihlášky k rukám likvidátora na adresu sídla společnosti. | 30.9.2022 | |
Družstvo se podřídilo zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech. | 19.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu - představenstva: 5 | 19.8.2014 - 21.10.2021 | |
Počet členů kontrolní komise: 3 | 19.8.2014 - 21.10.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Reynkova 3251, Havlíčkův Brod 58001, Česká republika | 19.8.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod 58001, Česká republika | 15.12.1997 - 19.11.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem za účelem uspokojování bytových potřeb svých členů | 15.12.1997 - 19.8.2014 |
Místopředseda představenstva | Martin Mezera |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2021 |
Adresa | Reynkova 3250, 58001 Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Hana Bartáková |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2021 |
Adresa | Reynkova 3249, 58001 Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Petr Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2021 |
Adresa | Reynkova 3248, 58001 Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Jaroslav Gajarský |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2021 |
Adresa | Reynkova 3251, 58001 Havlíčkův Brod |
Předseda představenstva | Aleš Pártl |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2021 |
Adresa | Reynkova 3248, 58001 Havlíčkův Brod |
předseda představenstva | Aleš Pártl |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2013 do 21.10.2021 |
Adresa | Reynkova 3248, 58001 Havlíčkův Brod |
člen představenstva | Petr Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2013 do 21.10.2021 |
Adresa | Reynkova 3248, 58001 Havlíčkův Brod |
člen představenstva | Martin Mezera |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2013 do 21.10.2021 |
Adresa | Reynkova 3250, 58001 Havlíčkův Brod |
člen představenstva | Jaroslav Gajarský |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2013 do 21.10.2021 |
Adresa | Reynkova 3251, 58001 Havlíčkův Brod |
člen představenstva | Hana Bartáková |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2016 do 21.10.2021 |
Adresa | Reynkova 3249, 58001 Havlíčkův Brod |
člen představenstva | Jiří Černý |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 12.1.2016 |
Adresa | Stromovka 3964, 58001 Havlíčkův Brod |
člen představenstva | Jiří Černý |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2013 do 20.11.2015 |
Adresa | Reynkova 3251, 58001 Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Aleš Pártl |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2003 do 7.5.2013 |
Adresa | Reynkova 3251, Havlíčkův Brod |
Předseda představenstva | Ing. Jiří Černý |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2007 do 7.5.2013 |
Adresa | Reynkova 3251, 58001 Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Ing. Martin Mezera |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2007 do 7.5.2013 |
Adresa | Reynkova 3250, 58001 Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Jaroslav Gajarský |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2007 do 7.5.2013 |
Adresa | Reynkova 3251, 58001 Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Petr Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.1999 do 7.5.2013 |
Adresa | Reynkova 3248, Havlíčkův Brod |
Předseda představenstva | Libor Zelenka |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.1999 do 23.2.2007 |
Adresa | Reynkova 3251, Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Ing. Jiří Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.1999 do 23.2.2007 |
Adresa | Reynkova 3248, Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Ing. Jiří Černý |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2003 do 23.2.2007 |
Adresa | Reynkova 3251, 58001 Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Aleš Pártl |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.1999 do 10.7.2003 |
Adresa | Reynkova 3248, Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Ing. Igor Vaňko |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.1999 do 10.7.2003 |
Adresa | Reynkova 3251, Havlíčkův Brod |
Předseda představenstva | Libor Zelenka |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.1997 do 19.11.1999 |
Adresa | Havlíčkova 2261, Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Ing. Jiří Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.1997 do 19.11.1999 |
Adresa | Šubrtova 2423, Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Ing. Igor Vaňko |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.1997 do 19.11.1999 |
Adresa | sídliště Pražská 2755, Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Petr Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.1997 do 19.11.1999 |
Adresa | Husova 1870, Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Aleš Pártl |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.1997 do 19.11.1999 |
Adresa | Sekaninova 1067, Havlíčkův Brod |
IČO: | 25280449 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Reynkova v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Havlíčkův Brod |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 12. 1997 |
Sídlo: | Reynkova 3251, Havlíčkův Brod 58001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |