Bytové družstvo Pšenčíkova 681/10 v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Pšenčíkova 681/10 v likvidaci (25084640) je Družstvo. Sídlí na adrese Pšenčíkova 681/10, 14200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 10. 1996 Bytové družstvo Pšenčíkova 681/10 v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Pšenčíkova 681/10 v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Pšenčíkova 681/10 v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 10. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2874 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25084640 | |
Jméno: | Bytové družstvo Pšenčíkova 681/10 | |
Právní forma: | Družstvo | 22.10.1996 |
Zapsána dne: | 22.10.1996 | |
Členská schůze družstva Bytové družstvo Pšenčíkova 681/10 rozhodla dne 4.12.2019 o jeho zrušení likvidací, a to s účinností ke dni 1.1.2020. | 31.7.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pšenčíkova 681/10, Praha 4-Kamýk , Česká republika | 22.10.1996 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor pronajímatelem a poskytování služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 22.10.1996 |
člen představenstva | Ingrid Vaňková |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2018 |
Adresa | Pšenčíkova 681/10, 14200 Praha |
předseda představenstva | Marcel Bulgr |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2014 |
Adresa | Dobevská 877/4, 14300 Praha |
místopředseda představenstva | Michal Pekař |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2014 |
Adresa | Pšenčíkova 681/10, 14200 Praha |
člen představenstva | Ingrid Šlechtová |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2014 do 19.11.2018 |
Adresa | Pšenčíkova 681/10, 14200 Praha |
člen představenstva | Ingrid Šlechtová |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2014 do 19.11.2018 |
Adresa | Pšenčíkova 681/10, 14200 Praha |
člen představenstva | Jiří Drnovský |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2007 do 5.12.2014 |
Adresa | Pšenčíkova 681/10, 14200 Praha 4 |
místopředseda představenstva | Marcel Šmaus |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2007 do 5.12.2014 |
Adresa | Na Domovině 692/18, 14000 Praha 4 |
předseda představenstva | Jaroslava Fabiánková |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2014 do 5.12.2014 |
Adresa | Radimského 940, 28002 Kolín |
předseda představenstva | Jaroslava Fabiánková |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2007 do 3.9.2014 |
Adresa | Pšenčíkova 681/10, 14200 Praha 4 |
místopředseda představenstva | Ing. Zdeněk Šimerka |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.1996 do 16.7.2007 |
Adresa | Pšenčíkova 681/10, Praha 4 |
člen představenstva | Ing. Vladimír Ozimý |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.1996 do 16.7.2007 |
Adresa | Pšenčíkova 681/10, Praha 4 |
předseda představenstva | Ing. Čestmír Maťák |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.1999 do 16.7.2007 |
Adresa | Pšenčíkova 681/10, Praha 4 |
předseda představenstva | MUDr. František Holm |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.1996 do 22.6.1999 |
Adresa | Pšenčíkova 681/10, Praha 4 |
IČO: | 25084640 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Pšenčíkova 681/10 v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 10. 1996 |
Sídlo: | Pšenčíkova 681/10, Praha 14200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |