Bytové družstvo Pražská II. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Pražská II. v likvidaci (25263897) je Družstvo. Sídlí na adrese Sídliště Pražská 2883, 58001 Havlíčkův Brod. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 1. 1997 Bytové družstvo Pražská II. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Pražská II. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Pražská II. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 23. 1. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 491 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25263897 | |
Jméno: | Bytové družstvo Pražská II. | |
Právní forma: | Družstvo | 23.1.1997 |
Zapsána dne: | 23.1.1997 | |
Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 49 Cm 349/2022-27 ze dne 29. listopadu 2022 se Bytové družstvo Pražská II. zrušuje a nařizuje se jeho likvidace. Účinky nastaly dne 03.01.2023. | 3.1.2023 | |
Splaceno 100 % základního jmění . | 23.1.1997 - 24.2.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sídliště Pražská 2883, Havlíčkův Brod 58001, Česká republika | 24.2.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Pražská 2883, Havlíčkův Brod 58001, Česká republika | 23.1.1997 - 24.2.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zajišťování provozu družstevního majetku a zabezpečování plnění poskytovaných služeb s užíváním bytů | 23.1.1997 |
předseda | Miroslav Balcar |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 8.2.2023 |
Adresa | Sídliště Pražská 2882, 58001 Havlíčkův Brod |
předseda představenstva | Jaroslav Sibera |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2010 do 24.2.2015 |
Adresa | Sídliště Pražská 2883, 58001 Havlíčkův Brod |
člen představenstva | Jan Mokrý |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2010 do 24.2.2015 |
Adresa | Sídliště Pražská 2883, 58001 Havlíčkův Brod |
člen představenstva | Miroslav Balcar |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2010 do 24.2.2015 |
Adresa | Sídliště Pražská 2882, 58001 Havlíčkův Brod |
člen představenstva | Stanislav Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2010 do 24.2.2015 |
Adresa | Sídliště Pražská 2882, 58001 Havlíčkův Brod |
Člen představenstva družstva | Jan Mokrý |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.1997 do 23.1.2010 |
Adresa | Sídliště Pražská 2883, 58001 Havlíčkův Brod |
Předseda družstva | Jaroslav Sibera |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.1997 do 23.1.2010 |
Adresa | Sídliště Pražská 2883, 58001 Havlíčkův Brod |
Člen představenstva družstva | Miroslav Balcar |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.1997 do 23.1.2010 |
Adresa | Sídliště Pražská 2882, 58001 Havlíčkův Brod |
Člen představenstva družstva | PhDr. Vlasta Fraňková |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.1997 do 23.1.2010 |
Adresa | Sídliště Pražská 2882, 58001 Havlíčkův Brod |
IČO: | 25263897 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Pražská II. v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Havlíčkův Brod |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 1. 1997 |
Sídlo: | Sídliště Pražská 2883, Havlíčkův Brod 58001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |