Bytové družstvo Prameny 602 - 605 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Prameny 602 - 605 (02189704) je Družstvo. Sídlí na adrese Prameny 602/22, 73401 Karviná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 10. 2013 Bytové družstvo Prameny 602 - 605 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Prameny 602 - 605 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Prameny 602 - 605 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 17. 10. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 5270 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02189704 | |
Jméno: | Bytové družstvo Prameny 602 - 605 | |
Právní forma: | Družstvo | 17.10.2013 |
Zapsána dne: | 17.10.2013 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 28.1.2016 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.10.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Prameny 602/22, Karviná 73401, Česká republika | 17.10.2013 |
---|
předseda představenstva | Lukáš Balicki |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2021 |
Adresa | Prameny 604/26, 73401 Karviná |
místopředseda představenstva | Imrich Juhász |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2021 |
Adresa | Prameny 602/22, 73401 Karviná |
člen představenstva | Gražyna Bednářová |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2021 |
Adresa | Prameny 603/24, 73401 Karviná |
člen představenstva | Vladislav Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2021 |
Adresa | Prameny 605/28, 73401 Karviná |
předseda představenstva | Lukáš Balicki |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2013 do 7.1.2021 |
Adresa | Prameny 604/26, 73401 Karviná |
člen představenstva | Gražyna Bednářová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2013 do 7.1.2021 |
Adresa | Prameny 603/24, 73401 Karviná |
člen představenstva | Vladislav Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2013 do 7.1.2021 |
Adresa | Prameny 605/28, 73401 Karviná |
místopředseda představenstva | Imrich Juhász |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2013 do 7.1.2021 |
Adresa | Prameny 602/22, 73401 Karviná |
IČO: | 02189704 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Prameny 602 - 605 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Karviná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 10. 2013 |
Sídlo: | Prameny 602/22, Karviná 73401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |