Bytové družstvo Porubská vozovna má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Porubská vozovna (25840452) je Družstvo. Sídlí na adrese Sokolovská 1188/13, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 7. 1999 Bytové družstvo Porubská vozovna má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Porubská vozovna nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Porubská vozovna na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 23. 7. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1299 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25840452 | |
Jméno: | Bytové družstvo Porubská vozovna | |
Právní forma: | Družstvo | 23.7.1999 |
Zapsána dne: | 23.7.1999 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 9.9.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokolovská 1188/13, Ostrava 70800, Česká republika | 22.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Sokolovská 1188, Ostrava , Česká republika | 23.7.1999 - 22.7.2014 |
Adresa: | Sokolovská 1188, Ostrava - Poruba , Česká republika | 23.7.1999 - 23.7.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Předmětem činnosti družstva je provoz bytových i nebytových prostor obytných domů na ulicích Sokolovská 1188, 1189, 1190 a U vozovny 1191 a zabezpečování služeb s bydlením, zejména: | 18.5.2002 |
Činnost družstva je založena na vlastnictví domů s bytovými i nebytovými prostorami a ostatního majetku družstva. | 23.7.1999 |
a) zajišťování správy majetku družstva a provozu bytového fondu včetně společných částí domů a nebytových prostor | 23.7.1999 |
b) hospodaření se společným majetkem družstva | 23.7.1999 |
c) pronájem bytů a nebytových prostor | 23.7.1999 |
d) poskytování služeb spojených s pronájmem | 23.7.1999 |
Předmětem činnosti družstva je provoz bytových i nebytových prostor obytných domů na ulicích Sokolská 1188, 1189, 1190 a U vozovny 1191 a zabezpečování služeb s bydlením, zejména: | 23.7.1999 - 18.5.2002 |
předseda představenstva | Jana Powadová |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2023 |
Adresa | Sokolovská 1190/17, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Šárka Zomberová |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2023 |
Adresa | Sokolovská 1190/17, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Ing. Michal Hořava |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2023 |
Adresa | 19, 79861 Drahany |
člen představenstva | Mgr. Miroslav Šnajdr |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2023 |
Adresa | Gen. Sochora 1200/5, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Ing. Marie Horňáková |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2023 |
Adresa | 37, 69671 Suchov |
člen představenstva | Michal Hořava |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2023 do 23.9.2023 |
Adresa | 19, 79861 Drahany |
předseda představenstva | Jarmila Ciborová |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2023 do 23.9.2023 |
Adresa | Sokolovská 1188/13, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Jana Powadová |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2023 do 23.9.2023 |
Adresa | Sokolovská 1190/17, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Šárka Zomberová |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2023 do 23.9.2023 |
Adresa | Sokolovská 1190/17, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Mgr. Miroslav Šnajdr |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2023 do 23.9.2023 |
Adresa | Gen. Sochora 1200/5, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Mgr. Miroslav Šnajdr |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2023 do 3.3.2023 |
Adresa | Sokolovská 1189/15, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Dalibor Mika |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2022 do 1.3.2023 |
Adresa | Jaselská 1160/3, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Šárka Zomberová |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2019 do 1.3.2023 |
Adresa | Sokolovská 1190/17, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Hana Sivková |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2019 do 1.3.2023 |
Adresa | Sokolovská 1188/13, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Hana Dobrovolská |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2019 do 1.3.2023 |
Adresa | Sokolovská 1189/15, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Jarmila Ciborová |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2019 do 1.3.2023 |
Adresa | Sokolovská 1188/13, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Dalibor Mika |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2019 do 5.5.2022 |
Adresa | U Vozovny 1191/1, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Šárka Zomberová |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 2.10.2019 |
Adresa | Sokolovská 1190/17, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Hana Sivková |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 2.10.2019 |
Adresa | Sokolovská 1188/13, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Hana Dobrovolská |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 2.10.2019 |
Adresa | Sokolovská 1189/15, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Ing. Jan Janoš |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 2.10.2019 |
Adresa | Sokolovská 1189/15, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Jarmila Ciborová |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 2.10.2019 |
Adresa | Sokolovská 1188/13, 70800 Ostrava |
předseda představenstva | Vlasta Bailová |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2006 do 22.7.2014 |
Adresa | Sokolovská 1188/13, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Šárka Zomberová |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2006 do 22.7.2014 |
Adresa | Sokolovská 1190/17, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Ing. Jan Janoš |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2006 do 22.7.2014 |
Adresa | Sokolovská 1189/15, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Hana Sivková |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2012 do 22.7.2014 |
Adresa | Sokolovská 1188/13, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Jarmila Ciborová |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2012 do 22.7.2014 |
Adresa | Sokolovská 1188/13, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Jiří Mičan |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2006 do 2.2.2012 |
Adresa | Sokolovská 1189/15, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Jarmila Ciborová |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2006 do 2.2.2012 |
Adresa | Sokolovská 1188/13, 70800 Ostrava |
člen představenstva | Miloslav Vilášek |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.1999 do 15.8.2006 |
Adresa | Sokolovská 1190, Ostrava - Poruba |
předseda představenstva | Irena Chaloupková |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.1999 do 15.8.2006 |
Adresa | Sokolovská 1188, Ostrava - Poruba |
místopředseda představenstva | Vlasta Bailová |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2002 do 15.8.2006 |
Adresa | Sokolovská 1188, Ostrava - Poruba |
člen představenstva | Milan Mezihorák |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2002 do 15.8.2006 |
Adresa | Sokolovská 1189, Ostrava - Poruba |
člen představenstva | Richard Lasevič |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2003 do 15.8.2006 |
Adresa | Sokolovská 1188/13, Ostrava |
člen představenstva | Arnošt Satinský |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.1999 do 20.8.2003 |
Adresa | U vozovny 1191, Ostrava - Poruba |
člen představenstva | Ing. Josef Hlavica |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.1999 do 18.5.2002 |
Adresa | Sokolovská 1189, Ostrava - Poruba |
člen představenstva | Vlasta Bailová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.1999 do 18.5.2002 |
Adresa | Sokolovská 1188, Ostrava - Poruba |
IČO: | 25840452 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Porubská vozovna |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 7. 1999 |
Sídlo: | Sokolovská 1188/13, Ostrava 70800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |