Bytové družstvo Plzeňská 15 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Plzeňská 15 (27851877) je Družstvo. Sídlí na adrese Plzeňská 1566/15, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 7. 2008 Bytové družstvo Plzeňská 15 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Plzeňská 15 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Plzeňská 15 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 23. 7. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2262 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27851877 | |
Jméno: | Bytové družstvo Plzeňská 15 | |
Právní forma: | Družstvo | 23.7.2008 |
Zapsána dne: | 23.7.2008 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 9.7.2014 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.7.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Plzeňská 1566/15, Ostrava 70030, Česká republika | 20.11.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Plzeňská 1566/15, Ostrava 70030, Česká republika | 23.7.2008 - 20.11.2014 |
předseda představenstva | Jiřina Kubíková |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2014 |
Adresa | Plzeňská 1566/15, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Dana Michálková |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2019 |
Adresa | Plzeňská 1566/15, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Bc. Martin Zaremba |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2024 |
Adresa | Plzeňská 1566/15, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Ing. Arnošt Liberda |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2014 do 31.8.2024 |
Adresa | Nad pilou 1266, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
místopředseda představenstva | Bronislava Třečková |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2019 do 17.4.2019 |
Adresa | náměstí Václava Vacka 1674/19, 70800 Ostrava |
místopředseda představenstva | Bronislava Třečková |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2014 do 5.4.2019 |
Adresa | Plzeňská 1566/15, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Jiřina Kubíková |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2008 do 20.11.2014 |
Adresa | Plzeňská 1566/15, 70030 Ostrava |
místopředseda družstva | Bronislava Třečková |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2008 do 20.11.2014 |
Adresa | Plzeňská 1566/15, 70030 Ostrava |
místopředseda družstva | Ing. Arnošt Liberda |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2014 do 20.11.2014 |
Adresa | Nad pilou 1266, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
místopředseda družstva | Ing. Arnošt Liberda |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2008 do 25.7.2014 |
Adresa | Plzeňská 1566/15, 70030 Ostrava |
IČO: | 27851877 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Plzeňská 15 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 7. 2008 |
Sídlo: | Plzeňská 1566/15, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |