Bytové družstvo Pionýrská 19, družstvo v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Pionýrská 19, družstvo v likvidaci (26890054) je Družstvo. Sídlí na adrese Pionýrská 251/19, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 4. 2003 Bytové družstvo Pionýrská 19, družstvo v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Pionýrská 19, družstvo v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Pionýrská 19, družstvo v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 16. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 3688 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26890054 | |
Jméno: | Bytové družstvo Pionýrská 19, družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 16.4.2003 |
Zapsána dne: | 16.4.2003 | |
Členská schůze družstva dne 23.7.2014 rozhodla o zrušení družstva s likvidací k tomuto dni. | 7.10.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pionýrská 251/19, Brno 60200, Česká republika | 16.11.2016 |
---|
člen představenstva | Milena Krkavcová |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 |
Adresa | Pionýrská 251/19, 60200 Brno |
člen představenstva | Jitka Vrtíková |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 |
Adresa | Pionýrská 251/19, 60200 Brno |
člen představenstva | Rostislav Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 |
Adresa | Pionýrská 251/19, 60200 Brno |
místopředseda představenstva | Milena Krkavcová |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2009 do 7.10.2014 |
Adresa | Pionýrská 251/19, 60200 Brno |
předseda představenstva | Rostislav Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2009 do 7.10.2014 |
Adresa | Pionýrská 251/19, 60200 Brno |
člen představenstva | Jitka Vrtíková |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2009 do 7.10.2014 |
Adresa | Pionýrská 251/19, 60200 Brno |
místopředseda představenstva | Rostislav Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2003 do 12.8.2009 |
Adresa | Pionýrská 19, Brno |
předseda představenstva | PhDr. Alena Juklíčková |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2005 do 12.8.2009 |
Adresa | Pionýrská 251/19, 60200 Brno |
člen představenstva | Jitka Vrtíková |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2005 do 12.8.2009 |
Adresa | Pionýrská 19, Brno |
člen představenstva | Dagmar Žáková |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2003 do 24.8.2005 |
Adresa | Pionýrská 19, Brno |
předseda družstva | PhDr. Alena Juklíčková |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2005 do 26.3.2005 |
Adresa | Pionýrská 251/19, 60200 Brno |
předseda představenstva | Ing. Zdeněk Zedníček |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2003 do 3.2.2005 |
Adresa | Pionýrská 19, Brno |
IČO: | 26890054 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Pionýrská 19, družstvo v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 4. 2003 |
Sídlo: | Pionýrská 251/19, Brno 60200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |