Bytové družstvo Petrůvky 1, družstvo, v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Petrůvky 1, družstvo, v likvidaci (29201748) je Družstvo. Sídlí na adrese Petrůvky 2186/1, 61500 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 2. 2010 a je stále aktivní. Bytové družstvo Petrůvky 1, družstvo, v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Petrůvky 1, družstvo, v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Petrůvky 1, družstvo, v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 3. 2. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 4889 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29201748 | |
Jméno: | Bytové družstvo Petrůvky 1, družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 3.2.2010 |
Zapsána dne: | 3.2.2010 | |
Členská schůze družstva Bytové družstvo Petrůvky 1, družstvo, se sídlem Petrůvky 2186/1, Židenice, 615 00 Brno, IČO 292 01 748, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 4889, rozhodla dne 27.5.2024 o zrušení družstva Bytové družstvo Petrůvky 1, družstvo, s likvidací a jeho vstupu do likvidace, a to dnem 27.5.2024. Likvidátorem družstva je povolána paní Ing. Alexandra Kotková, nar. 11.2.1973, bydliště Petrůvky 2186/1, Židenice, 615 00 Brno. Věřitelé dotčeni touto likvidací se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky na adresu družstva: Bytové družstvo Petrůvky 1, družstvo, se sídlem Petrůvky 2186/1, Židenice, 615 00 Brno, IČO 292 01 748, ve lhůtě tři měsíců a dvou týdnů ode dne druhého zveřejnění tohoto oznámení v obchodním věstníku. | 27.5.2024 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.2.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Petrůvky 2186/1, Brno 61500, Česká republika | 24.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Petrůvky 2186/1, Brno 61500, Česká republika | 3.2.2010 - 24.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.2.2010 |
předseda představenstva | Ing. Pavel Krajíček |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2023 |
Adresa | Petrůvky 2186/1, 61500 Brno |
místopředseda představenstva | Ing. Alexandra Kotková |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2023 |
Adresa | Petrůvky 2186/1, 61500 Brno |
člen představenstva | Petr Hrůza |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2023 |
Adresa | Petrůvky 2186/1, 61500 Brno |
člen představenstva | Petr Hrůza |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2016 do 26.7.2023 |
Adresa | Petrůvky 2186/1, 61500 Brno |
předseda představenstva | Ing. Pavel Krajíček |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2016 do 26.7.2023 |
Adresa | Petrůvky 2186/1, 61500 Brno |
místopředseda představenstva | Ing. Alexandra Kotková |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2016 do 26.7.2023 |
Adresa | Petrůvky 2186/1, 61500 Brno |
předseda představenstva | Ing. Pavel Krajíček |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2016 do 11.8.2016 |
Adresa | Petrůvky 2186/1, 61500 Brno |
člen představenstva | Ing. Alexandra Kotková |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2014 do 11.8.2016 |
Adresa | Petrůvky 2186/1, 61500 Brno |
místopředseda představenstva | Ing. Petr Čapek |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2016 do 11.8.2016 |
Adresa | Petrůvky 2186/1, 61500 Brno |
předseda představenstva | Ing. Pavel Krajíček |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 10.7.2016 |
Adresa | Petrůvky 2186/1, 61500 Brno |
místopředseda představenstva | Ing. Petr Čapek |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 12.3.2016 |
Adresa | Petrůvky 2186/1, 61500 Brno |
člen představenstva | Ing. Alexandra Kotková |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 3.9.2014 |
Adresa | Petrůvky 2186/1, 61500 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 29201748 |
---|---|
Jméno: | Bytové družstvo Petrůvky 1, družstvo, v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 3. 2. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Petrůvky 2186/1, Brno 61500 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 2. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Krajíček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petr Hrůza |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Alexandra Kotková |
IČO: | 29201748 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Petrůvky 1, družstvo, v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Židenice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 2. 2010 |
Sídlo: | Petrůvky 2186/1, Brno 61500 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |