Bytové družstvo Palackého 123 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Palackého 123 (27850358) je Družstvo. Sídlí na adrese Palackého 792, 74258 Příbor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 6. 2008 Bytové družstvo Palackého 123 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Palackého 123 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Palackého 123 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 25. 6. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2246 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27850358 | |
Jméno: | Bytové družstvo Palackého 123 | |
Právní forma: | Družstvo | 25.6.2008 |
Zapsána dne: | 25.6.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého 792, Příbor 74258, Česká republika | 17.10.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz bytů, nebytových a společných prostor. Dále je předmětem činnosti zabezpečování provozu, správy, údržby a oprav bytového a n ebytového fondu. | 25.6.2008 - 4.12.2014 |
předseda představenstva | Bc. Alžběta Moravčíková |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2023 |
Adresa | 534, 74221 Kopřivnice |
místopředseda představenstva | Lucie Pobořilová |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2023 |
Adresa | Palackého 791, 74258 Příbor |
místopředseda představenstva | Ing. Miroslav Maslaňak |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2023 |
Adresa | Kubínova 1227, 74258 Příbor |
předseda družstva | Bc. Alžběta Moravčíková |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2019 do 24.3.2023 |
Adresa | 534, 74221 Kopřivnice |
místopředseda družstva | Lucie Pobořilová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2019 do 24.3.2023 |
Adresa | Palackého 791, 74258 Příbor |
místopředseda družstva | Zofia Feilhauerová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2016 do 19.11.2019 |
Adresa | Palackého 792, 74258 Příbor |
předseda družstva | Hana Jemelková |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2019 do 19.11.2019 |
Adresa | 104, 74258 Příbor |
předseda družstva | Hana Jemelková |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2014 do 12.7.2019 |
Adresa | Palackého 791, 74258 Příbor |
místopředseda družstva | Zofia Feilhauerová |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2014 do 17.10.2016 |
Adresa | Palackého 792, 74258 Příbor |
místopředseda družstva | Hana Brandová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2008 do 4.12.2014 |
Adresa | Palackého 793, 74258 Příbor |
předseda družstva | Zofia Feilhauerová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2008 do 4.12.2014 |
Adresa | Palackého 792, 74258 Příbor |
IČO: | 27850358 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Palackého 123 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Příbor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 6. 2008 |
Sídlo: | Palackého 792, Příbor 74258 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |