Bytové družstvo Palachova 7, družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Palachova 7, družstvo (26967332) je Družstvo. Sídlí na adrese Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 6. 2005 Bytové družstvo Palachova 7, družstvo má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Palachova 7, družstvo nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Palachova 7, družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4. 6. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 4091 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26967332 | |
Jméno: | Bytové družstvo Palachova 7, družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 4.6.2005 |
Zapsána dne: | 4.6.2005 | |
Členská schůze konaná dne 23.6.2014 schválila změnu stanov, kterou stanovy přizpůsobila zákonu č.90/2012 Sb. Schválením změny stanov se družstvo podřídilo zákonu o obchodních korporacích jako celku. Počet členů statutárního orgánu je 7. | 23.7.2014 | |
Právní poměry družstva se řídí stanovami schválenými dne 28.2.2005 | 4.6.2005 - 23.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palachova 1777/7, Žďár nad Sázavou 59101, Česká republika | 4.6.2005 |
---|
předseda představenstva | Josef Fišar |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2023 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
místopředseda představenstva | Marie Tegzová |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2023 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Bohumil Šlapák |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2023 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Lenka Čížková |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2023 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Jaroslav Vonlehmden |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2023 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Kamil Hübner |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2023 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Jiří Wasserbauer |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2023 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Bohumil Šlapák |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2020 do 30.8.2023 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Lenka Čížková |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2020 do 30.8.2023 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Jiří Wasserbauer |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2020 do 30.8.2023 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Jaroslav Vonlehmden |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2020 do 30.8.2023 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Kamil Hübner |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2020 do 30.8.2023 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
místopředseda představenstva | Marie Tegzová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2020 do 30.8.2023 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
předseda představenstva | Josef Fišar |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2020 do 30.8.2023 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
místopředseda představenstva | Marie Tegzová |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2018 do 24.11.2020 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Jiří Wasserbauer |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2018 do 24.11.2020 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Kamil Hübner |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2018 do 24.11.2020 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Jaroslav Vonlehmden |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2018 do 24.11.2020 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Lenka Čížková |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2018 do 24.11.2020 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Bohumil Šlapák |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2018 do 24.11.2020 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
předseda představenstva | Josef Fišar |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2018 do 24.11.2020 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Jiří Wasserbauer |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 5.1.2018 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Kamil Hübner |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 5.1.2018 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Jaroslav Vonlehmden |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 5.1.2018 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Lenka Čížková |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 5.1.2018 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Bohumil Šlapák |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 5.1.2018 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
místopředseda představenstva | Marie Tegzová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 5.1.2018 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
předseda představenstva | Josef Fišar |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 5.1.2018 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Kamil Hübner |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2005 do 23.7.2014 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou 6 |
člen představenstva | Kamil Oulehla |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2005 do 23.7.2014 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou 6 |
člen představenstva | Jaroslav Vonlehmden |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2005 do 23.7.2014 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou 6 |
člen představenstva | Lenka Čížková |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2005 do 23.7.2014 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou 6 |
člen představenstva | Bohumil Šlapák |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2005 do 23.7.2014 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou 6 |
místopředsedkyně představenstva | Marie Tegzová |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2005 do 23.7.2014 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou 6 |
předseda představenstva | RNDr. Josef Fišar |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2005 do 23.7.2014 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou 6 |
předseda představenstva | RNDr. Josef Fišer |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2005 do 4.6.2005 |
Adresa | Palachova 1777/7, 59101 Žďár nad Sázavou 6 |
IČO: | 26967332 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Palachova 7, družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Žďár nad Sázavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 6. 2005 |
Sídlo: | Palachova 1777/7, Žďár nad Sázavou 59101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |