BYTOVÉ DRUŽSTVO ONDŘÍČKA 38 v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BYTOVÉ DRUŽSTVO ONDŘÍČKA 38 v likvidaci (25184032) je Družstvo. Sídlí na adrese Fr. Ondříčka 984/38, 37011 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 11. 1998 BYTOVÉ DRUŽSTVO ONDŘÍČKA 38 v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o BYTOVÉ DRUŽSTVO ONDŘÍČKA 38 v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BYTOVÉ DRUŽSTVO ONDŘÍČKA 38 v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 4. 11. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 386 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25184032 | |
Jméno: | BYTOVÉ DRUŽSTVO ONDŘÍČKA 38 | |
Právní forma: | Družstvo | 4.11.1998 |
Zapsána dne: | 4.11.1998 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 27.6.2014 - 4.1.2023 | |
Počet členů kontrolní komise: 3 | 27.6.2014 - 4.1.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Fr. Ondříčka 984/38, České Budějovice 37011, Česká republika | 17.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Fr.Ondříčka 984/38, České Budějovice 37011, Česká republika | 13.6.2007 - 17.11.2016 |
Adresa: | Fr.Ondříčka 38, České Budějovice 37011, Česká republika | 4.11.1998 - 13.6.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zabezpečení provozu a správy bytového fondu a s tím souvisejících nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva | 4.11.1998 |
místopředseda představenstva | Jana Kubátová |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2023 |
Adresa | Fr. Ondříčka 984/38, 37011 České Budějovice |
člen představenstva | Tereza Darmovzalová |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2023 |
Adresa | Fr. Ondříčka 984/38, 37011 České Budějovice |
předseda představenstva | Jiří Kříž |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2023 |
Adresa | Fr. Ondříčka 984/38, 37011 České Budějovice |
místopředa představenstva | Marie Kubalová |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2014 do 4.1.2023 |
Adresa | Fr. Ondříčka 984/38, 37011 České Budějovice |
člen představenstva | Miroslav Bayer |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2016 do 4.1.2023 |
Adresa | Fr. Ondříčka 984/38, 37011 České Budějovice |
předseda představenstva | Ing. Pavla Bártová |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2016 do 21.3.2022 |
Adresa | Fr. Ondříčka 984/38, 37011 České Budějovice |
předseda představenstva | Ing. Pavla Bártová |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2007 do 4.6.2016 |
Adresa | Fr.Ondříčka 984/38, 37011 České Budějovice |
člen představenstva | Miroslav Bayer |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2007 do 4.6.2016 |
Adresa | Fr.Ondříčka 984/38, 37011 České Budějovice |
místopředseda představenstva | Bohumír Sazma |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2007 do 27.6.2014 |
Adresa | Fr.Ondříčka 984/38, 37011 České Budějovice |
předseda představenstva | Ladislav Pavlík |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.1998 do 13.6.2007 |
Adresa | Fr.Ondříčka 38, 37011 České Budějovice |
místopřeseda představenstva | Ing. Karel Bartyzal |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.1998 do 13.6.2007 |
Adresa | Fr.Ondříčka 38, 37011 České Budějovice |
člen představenstva | Miroslav Bayer |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.1998 do 13.6.2007 |
Adresa | Fr.Ondříčka 38, 37011 České Budějovice |
IČO: | 25184032 |
---|---|
Firma: | BYTOVÉ DRUŽSTVO ONDŘÍČKA 38 v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 11. 1998 |
Sídlo: | Fr. Ondříčka 984/38, České Budějovice 37011 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |