Bytové družstvo Oderská 9 v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Oderská 9 v likvidaci (26888947) je Družstvo. Sídlí na adrese Oderská 204/9, 62500 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 5. 2003 Bytové družstvo Oderská 9 v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Oderská 9 v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Oderská 9 v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 22. 5. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 3720 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26888947 | |
Jméno: | Bytové družstvo Oderská 9 | |
Právní forma: | Družstvo | 22.5.2003 |
Zapsána dne: | 22.5.2003 | |
den vstupu do likvidace: 1. 10. 2022 právní důvod zrušení družstva: Rozhodnutí členské schůze ze dne 20. 9. 2022 o zrušení družstva s likvidací ke dni 1. 10. 2022. | 1.10.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Oderská 204/9, Brno 62500, Česká republika | 26.11.2015 |
---|
člen představenstva | Libor Machain |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 |
Adresa | Oderská 204/9, 62500 Brno |
místopředseda představenstva | Miroslav Buček |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 |
Adresa | Oderská 204/9, 62500 Brno |
předseda představenstva | Ing. René Crha |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 |
Adresa | Oderská 204/9, 62500 Brno |
místopředsedkyně představenstva | Jarmila Zelinová |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2003 do 26.11.2015 |
Adresa | Oderská 204/9, 62500 Brno |
člen představenstva | Libor Machain |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2003 do 26.11.2015 |
Adresa | Oderská 204/9, 62500 Brno |
předseda představenstva | Ing. René Crha |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2003 do 26.11.2015 |
Adresa | Oderská 204/9, 62500 Brno |
IČO: | 26888947 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Oderská 9 v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Starý Lískovec |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 5. 2003 |
Sídlo: | Oderská 204/9, Brno 62500 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |