Bytové družstvo NOVÁKA DEVÍTKA má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo NOVÁKA DEVÍTKA (25396404) je Družstvo. Sídlí na adrese Mjr. Nováka 1307/9, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 4. 1998 Bytové družstvo NOVÁKA DEVÍTKA má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo NOVÁKA DEVÍTKA nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo NOVÁKA DEVÍTKA na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 9. 4. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1068 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25396404 | |
Jméno: | Bytové družstvo NOVÁKA DEVÍTKA | |
Právní forma: | Družstvo | 9.4.1998 |
Zapsána dne: | 9.4.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mjr. Nováka 1307/9, Ostrava 70030, Česká republika | 7.11.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Mjr. Nováka 9/1307, Ostrava-Hrabůvka 70030, Česká republika | 9.4.1998 - 7.11.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provoz bytových i nebytových prostor obytného domu Mjr. Nováka 9/1307 a zabezpečování služeb spojených s bydlením, zejména: | 9.4.1998 - 7.11.2014 |
a) zajišťování správy majetku družstva a provozu bytového fondu včetně společných částí domu a nebytových prostor | 9.4.1998 - 7.11.2014 |
b) hospodaření se společným majetkem družstva | 9.4.1998 - 7.11.2014 |
c) pronájem bytů a nebytových prostor | 9.4.1998 - 7.11.2014 |
d) poskytování služeb spojených s pronájmem | 9.4.1998 - 7.11.2014 |
místopředseda představenstva | Lubomír Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2019 |
Adresa | Mjr. Nováka 1307/9, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Tomáš Michnáč |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2019 |
Adresa | Mjr. Nováka 1307/9, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Bc. Jana Musilová |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2019 |
Adresa | Mjr. Nováka 1307/9, 70030 Ostrava |
předseda představenstva | Jaroslav Hajduček |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2019 |
Adresa | Mjr. Nováka 1307/9, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Michal Živný |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2022 |
Adresa | Mjr. Nováka 1307/9, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Václav Wielgus |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2019 do 21.10.2022 |
Adresa | Mjr. Nováka 1307/9, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Tomáš Michnáč |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2014 do 18.7.2019 |
Adresa | Mjr. Nováka 1307/9, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Václav Wielgus |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2014 do 18.7.2019 |
Adresa | Mjr. Nováka 1307/9, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Lubomír Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2014 do 18.7.2019 |
Adresa | Mjr. Nováka 1307/9, 70030 Ostrava |
místopředseda představenstva | Dušan Lis |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2014 do 18.7.2019 |
Adresa | Mjr. Nováka 1307/9, 70030 Ostrava |
předseda představenstva | Jaroslav Hajduček |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2014 do 18.7.2019 |
Adresa | Mjr. Nováka 1307/9, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Václav Wielgus |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.1998 do 7.11.2014 |
Adresa | Mjr. Nováka 9/1307, Ostrava-Hrabůvka |
člen představenstva | Lubomír Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.1998 do 7.11.2014 |
Adresa | Mjr. Nováka 9/1307, Ostrava-Hrabůvka |
místopředseda družstva | Dušan Lis |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2009 do 7.11.2014 |
Adresa | Mjr. Nováka 9/1307, 70030 Ostrava |
člen představenstva | Tomáš Michnáč |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2009 do 7.11.2014 |
Adresa | Mjr. Nováka 9/1307, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Jaroslav Hajduček |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2009 do 7.11.2014 |
Adresa | Mjr. Nováka 9/1307, 70030 Ostrava |
předseda družstva | Ing. Vladislav Duda |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.1998 do 7.5.2009 |
Adresa | Mjr. Nováka 9/1307, Ostrava-Hrabůvka |
člen představenstva | Dušan Lis |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2008 do 7.5.2009 |
Adresa | Mjr. Nováka 9/1307, 70030 Ostrava |
místopředseda družstva | Jaroslav Hajduček |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2008 do 7.5.2009 |
Adresa | Mjr. Nováka 9/1307, 70030 Ostrava |
místopředseda družstva | Ing. Luděk Lucák |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.1998 do 4.7.2008 |
Adresa | Mjr. Nováka 9/1307, Ostrava-Hrabůvka |
člen představenstva | Jaroslav Hajduček |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2002 do 4.7.2008 |
Adresa | Mjr. Nováka 9/1307, Ostrava-Hrabůvka |
člen představenstva | Marie Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.1998 do 16.10.2002 |
Adresa | Mjr. Nováka 9/1307, Ostrava-Hrabůvka |
IČO: | 25396404 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo NOVÁKA DEVÍTKA |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 4. 1998 |
Sídlo: | Mjr. Nováka 1307/9, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |