Bytové družstvo Neklanova ll má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Neklanova ll (25683829) je Družstvo. Sídlí na adrese Neklanova 111/11, 12800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 7. 1998 Bytové družstvo Neklanova ll má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Neklanova ll nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Neklanova ll na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 7. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 4203 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25683829 | |
Jméno: | Bytové družstvo Neklanova ll | |
Právní forma: | Družstvo | 29.7.1998 |
Zapsána dne: | 29.7.1998 | |
Bytové družstvo se podřídilo zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 15.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Neklanova 111/11, Praha 12800, Česká republika | 10.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Neklanova 11, Praha 2 , Česká republika | 29.7.1998 - 10.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a a základní služby s tímto pronájmem spojené | 29.7.1998 |
Předseda představenstva | Ondřej Krása |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2023 |
Adresa | Neklanova 111/11, 12800 Praha |
Místopředseda představenstva | Ing. Ingrid Slívová |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2023 |
Adresa | Neklanova 152/42, 12800 Praha |
Člen představenstva | Zdeňka Mášová |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2023 |
Adresa | Neklanova 111/11, 12800 Praha |
člen představenstva | Věra Zadáková |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2023 do 19.5.2023 |
Adresa | Neklanova 111/11, 12800 Praha |
člen představenstva | Věra Zadáková |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2013 do 19.5.2023 |
Adresa | Neklanova 111/11, 12800 Praha |
Předseda | Michaela Velhudová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2015 do 19.5.2023 |
Adresa | Neklanova 111/11, 12800 Praha |
Místopředseda | Markéta Krásová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2015 do 19.5.2023 |
Adresa | Neklanova 111/11, 12800 Praha |
místopředseda představenstva | Michaela Velhudová |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2013 do 14.7.2015 |
Adresa | Neklanova 111/11, 12800 Praha |
předseda představenstva | František Máša |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2013 do 14.7.2015 |
Adresa | Neklanova 111/11, 12800 Praha |
člen představenstva | Viktor Zadák |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2005 do 3.9.2013 |
Adresa | Neklanova 11, Praha 2 |
předseda | Ing. František Máša |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2005 do 3.9.2013 |
Adresa | Neklanova 11, Praha 2 |
místopředseda představenstva | Michaela Velhudová |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2005 do 3.9.2013 |
Adresa | Neklanova 11, Praha 2 |
předseda | Ing. Zdeněk Sviták |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.1998 do 26.5.2005 |
Adresa | Neklanova 11, Praha 2 |
místopředseda | Michaela Velhudová |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.1998 do 26.5.2005 |
Adresa | Neklanova 11, Praha 2 |
IČO: | 25683829 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Neklanova ll |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 7. 1998 |
Sídlo: | Neklanova 111/11, Praha 12800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |