Bytové družstvo NASIR 18 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo NASIR 18 (25886266) je Družstvo. Sídlí na adrese Na Široké 2623/18, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 8. 2001 Bytové družstvo NASIR 18 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo NASIR 18 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo NASIR 18 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 8. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1471 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25886266 | |
Jméno: | Bytové družstvo NASIR 18 | |
Právní forma: | Družstvo | 1.8.2001 |
Zapsána dne: | 1.8.2001 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 23.7.2014 - 28.7.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Široké 2623/18, Ostrava 70200, Česká republika | 23.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Na široké 2623/18, Ostrava-Moravská Ostrava 70200, Česká republika | 1.8.2001 - 23.7.2014 |
předseda družstva | Monika Kantorová |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2023 |
Adresa | Na Široké 2623/18, 70200 Ostrava |
předseda družstva | Edward Hadwiger |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2022 do 12.1.2023 |
Adresa | Na Široké 2623/18, 70200 Ostrava |
předseda družstva | Edward Hadwiger |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2017 do 14.1.2022 |
Adresa | Na Široké 2623/18, 70200 Ostrava |
předseda družstva | Edward Hadwiger |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2015 do 28.7.2017 |
Adresa | Na Široké 2623/18, 70200 Ostrava |
předseda družstva | Edward Hadwiger |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2015 do 28.7.2017 |
Adresa | Na Široké 2623/18, 70200 Ostrava |
místopředseda družstva | Pavla Šantová |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2017 do 28.7.2017 |
Adresa | Provaznická 828/59, 70030 Ostrava |
místopředseda družstva | Pavla Šantová |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2017 do 28.7.2017 |
Adresa | Provaznická 828/59, 70030 Ostrava |
místopředseda družstva | Pavla Šantová |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2015 do 15.3.2017 |
Adresa | Na Široké 2623/18, 70200 Ostrava |
místopředseda družstva | Pavla Šantová |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2015 do 15.3.2017 |
Adresa | Na Široké 2623/18, 70200 Ostrava |
předseda družstva | Edward Hadwiger |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 2.11.2015 |
Adresa | Na Široké 2623/18, 70200 Ostrava |
místopředseda družstva | Pavla Šantová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2014 do 2.11.2015 |
Adresa | Na Široké 2623/18, 70200 Ostrava |
předseda družstva | Edward Hadwiger |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2001 do 23.7.2014 |
Adresa | Na široké 2623/18, Ostrava-Moravská Ostrava |
pověřený člen | Jaroslav Brodský |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2004 do 23.7.2014 |
Adresa | Na široké 18, 70200 Ostrava |
pověřený člen | Pavla Šantová |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2012 do 23.7.2014 |
Adresa | Na Široké 2623/18, 70200 Ostrava |
pověřený člen | Miroslava Juříčková |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2007 do 30.7.2012 |
Adresa | Na Široké 2623/18, 70200 Ostrava |
pověřený člen | Josef Krištof |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2001 do 5.1.2007 |
Adresa | Na široké 2623/18, Ostrava-Moravská Ostrava |
pověřený člen | Pavel Němec |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2001 do 3.4.2004 |
Adresa | Na široké 2623/18, Ostrava-Moravská Ostrava |
IČO: | 25886266 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo NASIR 18 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 8. 2001 |
Sídlo: | Na Široké 2623/18, Ostrava 70200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |