Bytové družstvo NAKO má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo NAKO (60698411) je Družstvo. Sídlí na adrese Jarní 180/4b, 58812 Dobronín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 3. 1994 Bytové družstvo NAKO má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo NAKO nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo NAKO na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 15. 3. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2577 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60698411 | |
Jméno: | bytové družstvo NAKO | |
Právní forma: | Družstvo | 15.3.1994 |
Zapsána dne: | 15.3.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jarní 180/4b, Dobronín 58812, Česká republika | 6.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 180, Dobronín , Česká republika | 15.3.1994 - 15.7.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, byt. a nebytových prostor, bez poskytování i jiných než základních služeb spojených s pronájmem. | 15.3.1994 |
předseda družstva | Ján Petruš |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2021 |
Adresa | Jarní 180/4b, 58812 Dobronín |
předseda družstva | Ján Petruš |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2015 do 5.2.2021 |
Adresa | Jarní 180/4b, 58812 Dobronín |
předseda představenstva | Ján Petruš |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2015 do 1.9.2015 |
Adresa | Jarní 180/4b, 58812 Dobronín |
místopředseda představenstva | Jan Vencovský |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2015 do 1.9.2015 |
Adresa | Jarní 180/4a, 58812 Dobronín |
místopředseda představenstva | Matěj Vala |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2015 do 1.9.2015 |
Adresa | Jarní 180/4a, 58812 Dobronín |
místopředseda představenstva | Matěj Vala |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2008 do 15.7.2015 |
Adresa | 180, 58812 Dobronín |
místopředseda představenstva | Jan Vencovský |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2008 do 15.7.2015 |
Adresa | 180, 58812 Dobronín |
předseda představenstva | Ján Petruš |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2008 do 15.7.2015 |
Adresa | 180, 58812 Dobronín |
předseda představenstva | Ján Petruš |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.1994 do 31.8.2008 |
Adresa | 180, Dobronín |
místopředseda představenstva | Jan Vencovský |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.1994 do 31.8.2008 |
Adresa | 180, Dobronín |
místopředseda představenstva | Matěj Vala |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.1994 do 31.8.2008 |
Adresa | 180, Dobronín |
IČO: | 60698411 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo NAKO |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Dobronín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 3. 1994 |
Sídlo: | Jarní 180/4, Dobronín 58812 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |