Bytové družstvo Nádražní má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Nádražní (15058948) je Družstvo. Sídlí na adrese Nádražní 1190, 58001 Havlíčkův Brod. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 9. 1991 Bytové družstvo Nádražní má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Nádražní nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Nádražní na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 18. 9. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | DrXXVII 34 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15058948 | |
Jméno: | Bytové družstvo Nádražní | |
Právní forma: | Družstvo | 18.9.1991 |
Zapsána dne: | 18.9.1991 | |
Právní poměry družstva se řídí stanovami schválenými dne 5.11.1992.v jejich posledním znění ze dne 15.09.2021. | 5.10.2021 | |
Právní poměry družstva se řídí stanovami schválenými dne 5.11.1992. | 2.6.1993 - 5.10.2021 | |
Údaje o zřízení: Družstvo bylo zřízeno rozhodnutím členské schůze ze dne 3.6.1991 a vzniklo vyčleněním z Okresního stavebního bytového družstva Havlíčkův Brod podle § 49 zák. č.176/1990 Sb. s tím, že družstvo se vyčleňuje k 31.12.1991. | 18.9.1991 | |
Ručení: Člen družstva ručí za případnou hospodářskou ztrátu družstva až do výše 500,-Kčs u likvidace, jednak je povinen podílet se na úhradě ztrát dle rozhodnutí členské schůze. | 18.9.1991 - 2.6.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nádražní 1190, Havlíčkův Brod 58001, Česká republika | 8.1.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Nádražní 1190, Havlíčkův Brod , Česká republika | 18.9.1991 - 8.1.2015 |
Místopředseda představenstva | Hana Endrlová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2021 |
Adresa | Nádražní 1190, 58001 Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Danuše Muchová |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2021 |
Adresa | Nádražní 1189, 58001 Havlíčkův Brod |
Předseda představenstva | Miroslav Carda |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2021 |
Adresa | Nádražní 1190, 58001 Havlíčkův Brod |
Předseda představenstva | Miroslav Carda |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2018 do 24.11.2021 |
Adresa | Nádražní 1190, 58001 Havlíčkův Brod |
Místopředseda představenstva | Hana Endrlová |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2018 do 24.11.2021 |
Adresa | Nádražní 1190, 58001 Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Danuše Muchová |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2018 do 24.11.2021 |
Adresa | Nádražní 1189, 58001 Havlíčkův Brod |
Předseda představenstva | Miroslav Carda |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2015 do 2.2.2018 |
Adresa | Nádražní 1190, 58001 Havlíčkův Brod |
Místopředseda představenstva | Hana Endrlová |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2015 do 2.2.2018 |
Adresa | Nádražní 1190, 58001 Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Danuše Muchová |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2015 do 2.2.2018 |
Adresa | Nádražní 1189, 58001 Havlíčkův Brod |
Předseda představenstva | Miroslav Carda |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2014 do 8.1.2015 |
Adresa | Nádražní 1190, 58001 Havlíčkův Brod |
Místopředseda představenstva | Hana Endrlová |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2014 do 8.1.2015 |
Adresa | Nádražní 1190, 58001 Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Danuše Muchová |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2014 do 8.1.2015 |
Adresa | Nádražní 1189, 58001 Havlíčkův Brod |
Předseda představenstva | Miroslav Carda |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2002 do 23.5.2014 |
Adresa | Nádražní 1190, Havlíčkův Brod |
Místopředseda představenstva | Hana Endrlová |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2002 do 23.5.2014 |
Adresa | Nádražní 1190, Havlíčkův Brod |
člen představenstva | Dana Muchová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2008 do 23.5.2014 |
Adresa | Nádražní 1189, 58001 Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Václav Kočí |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2002 do 3.6.2008 |
Adresa | Nádražní 1190, Havlíčkův Brod |
Místopředseda | Václav Kočí |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.1991 do 30.5.2002 |
Adresa | Nádražní 1189, Havlíčkův Brod |
Předseda | Miroslav Carda |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.1991 do 30.5.2002 |
Adresa | Nádražní 1190, Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Hana Endrlová |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.1991 do 30.5.2002 |
Adresa | Nádražní 1190, Havlíčkův Brod |
IČO: | 15058948 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Nádražní |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Havlíčkův Brod |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 6. 1991 |
Sídlo: | Nádražní 1190, Havlíčkův Brod 58001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |