Bytové družstvo Na Šedivé má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Na Šedivé (02891751) je Družstvo. Sídlí na adrese Na Šedivé 743/5, 18000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 4. 2014 Bytové družstvo Na Šedivé má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Na Šedivé nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Na Šedivé na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 4. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 8135 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02891751 | |
Jméno: | Bytové družstvo Na Šedivé | |
Právní forma: | Družstvo | 10.4.2014 |
Zapsána dne: | 10.4.2014 | |
Družstvo je družstvem bytovým. | 10.4.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 10.4.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Šedivé 743/5, Praha 18000, Česká republika | 10.4.2014 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zajišťování bytových potřeb členů družstva | 10.4.2014 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 10.4.2014 |
člen představenstva | Lenka Kader Aghová |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2017 |
Adresa | Na Šedivé 743/5, 18000 Praha |
Předseda představenstva | Lenka Kader Aghová |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2022 |
Adresa | Na Šedivé 743/5, 18000 Praha |
Místopředseda představenstva | Pavla Koháková |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2022 |
Adresa | Na Šedivé 743/5, 18000 Praha |
Člen představenstva | Jaroslav Hacko |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2022 |
Adresa | Novohuťská 311, 33002 Dýšina |
Předseda představenstva | Hedvika Bílková |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2018 do 30.5.2022 |
Adresa | Na Šedivé 743/5, 18000 Praha |
Místopředseda představenstva | Vlasta Leblová |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2018 do 30.5.2022 |
Adresa | Na Šedivé 743/5, 18000 Praha |
člen představenstva | Lenka Kader Aghová |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2017 do 30.5.2022 |
Adresa | Na Šedivé 743/5, 18000 Praha |
předseda představenstva | Oldřich Lebl |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2017 do 20.4.2018 |
Adresa | Na Šedivé 743/5, 18000 Praha |
místopředseda představenstva | Hedvika Bílková |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2017 do 20.4.2018 |
Adresa | Na Šedivé 743/5, 18000 Praha |
místopředseda představenstva | Hedvika Bílková |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2017 do 20.4.2018 |
Adresa | Na Šedivé 743/5, 18000 Praha |
předseda představenstva | Oldřich Lebl |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2017 do 20.4.2018 |
Adresa | Na Šedivé 743/5, 18000 Praha |
místopředseda představenstva | Eliška Bambulová |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2016 do 28.4.2017 |
Adresa | Revoluční 1832/1, 41201 Litoměřice |
předseda představenstva | Oldřich Lebl |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2014 do 28.4.2017 |
Adresa | Na Šedivé 743/5, 18000 Praha |
člen představenstva | Lenka Kader Aghová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2014 do 28.4.2017 |
Adresa | Na Šedivé 743/5, 18000 Praha |
místopředseda představenstva | Eliška Bambulová |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2016 do 28.4.2017 |
Adresa | Revoluční 1832/1, 41201 Litoměřice |
člen představenstva | Lenka Kader Aghová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2014 do 28.4.2017 |
Adresa | Na Šedivé 743/5, 18000 Praha |
předseda představenstva | Oldřich Lebl |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2014 do 28.4.2017 |
Adresa | Na Šedivé 743/5, 18000 Praha |
předseda představenstva | Oldřich Lebl |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2014 do 28.4.2017 |
Adresa | Na Šedivé 743/5, 18000 Praha |
člen představenstva | Lenka Kader Aghová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2014 do 28.4.2017 |
Adresa | Na Šedivé 743/5, 18000 Praha |
místopředseda představenstva | Eliška Bambulová |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2016 do 28.4.2017 |
Adresa | Revoluční 1832/1, 41201 Litoměřice |
místopředseda představenstva | Eliška Bambulová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2014 do 14.9.2016 |
Adresa | Na Šedivé 743/5, 18000 Praha |
místopředseda představenstva | Eliška Bambulová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2014 do 14.9.2016 |
Adresa | Na Šedivé 743/5, 18000 Praha |
místopředseda představenstva | Eliška Bambulová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2014 do 14.9.2016 |
Adresa | Na Šedivé 743/5, 18000 Praha |
IČO: | 02891751 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Na Šedivé |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 4. 2014 |
Sídlo: | Na Šedivé 743/5, Praha 18000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |