Bytové družstvo Na Folimance 9 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Na Folimance 9 (61463191) je Družstvo. Sídlí na adrese Na Folimance 2120/9, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 8. 1994 Bytové družstvo Na Folimance 9 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Na Folimance 9 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Na Folimance 9 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 8. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 1441 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61463191 | |
Jméno: | Bytové družstvo Na Folimance 9 | |
Právní forma: | Družstvo | 30.8.1994 |
Zapsána dne: | 30.8.1994 | |
Údaje o zřízení: usnesením ustavující členské schůze družstva konané dne 8.11.1993 osvědčené notářským zápisem notáře JUDr.Radima Drášila,se sídlem v Příbrami čj.NZ 156/93,N 197/93 bylo schváleno ustavení družstva zároveň schváleny stanovy. | 30.8.1994 | |
Den vzniku družstva: výmazem Bytového družstva Praha 2 z obchodního rejstříku v důsledku rozdělení a zápisem do obchodního rejstříku dne 30.08.1994. | 30.8.1994 | |
Výše základního členského vkladu: 3.000,-Kč | 30.8.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Folimance 2120/9, Praha 12000, Česká republika | 13.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na Folimance 9, Praha 2 , Česká republika | 30.8.1994 - 13.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
vlastnictví a provoz domů a ostatních nemovitostí,bytových a nebytových prostorů a objektů včetně garáží ve vlastnictví družstva a zajišťování základních služeb spojených s jejich užíváním v míře nezbytné ke splnění účelu družstva. | 30.8.1994 |
Člen představenstva | Jan Vápeník |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 |
Adresa | Na Folimance 2120/9, 12000 Praha |
Člen představenstva | Mgr. Radmila Dosoudilová |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 |
Adresa | Na Folimance 2120/9, 12000 Praha |
předseda představenstva | PaeDr. Jindřich Bělovský |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 |
Adresa | Na Folimance 2120/9, 12000 Praha |
Člen představenstva | Jiří Pinc |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2019 |
Adresa | Šlitrova 2006, 19016 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Bronislav Műller |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 do 25.11.2021 |
Adresa | Na Folimance 2120/9, 12000 Praha |
Člen představenstva | Jiří Pinc |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 do 25.1.2019 |
Adresa | Na Folimance 2120/9, 12000 Praha |
předseda | PaedDr. Jindřich Bělovský |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 25.11.2016 |
Adresa | Na Folimance 2120/9, 12000 Praha |
Místopředseda | Ing. Vladimír Jakl |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 25.11.2016 |
Adresa | Na Folimance 2120/9, 12000 Praha |
člen | Vratislav Brýdl |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 25.11.2016 |
Adresa | Na Folimance 2120/9, 12000 Praha |
člen | Mgr. Radmila Dosoudilová |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 25.11.2016 |
Adresa | Na Folimance 2120/9, 12000 Praha |
člen | Ing. Ladislav Chmelík |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 25.11.2016 |
Adresa | Na Folimance 2120/9, 12000 Praha |
člen | Ing. Bronislav Műller |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 25.11.2016 |
Adresa | Na Folimance 2120/9, 12000 Praha |
Místopředseda | Ing. Vladimír Jakl |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 25.11.2016 |
Adresa | Na Folimance 2120/9, 12000 Praha |
člen | Vratislav Brýdl |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 25.11.2016 |
Adresa | Na Folimance 2120/9, 12000 Praha |
člen | Mgr. Radmila Dosoudilová |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 25.11.2016 |
Adresa | Na Folimance 2120/9, 12000 Praha |
předseda | PaedDr. Jindřich Bělovský |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 25.11.2016 |
Adresa | Na Folimance 2120/9, 12000 Praha |
člen | Ing. Bronislav Műller |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 25.11.2016 |
Adresa | Na Folimance 2120/9, 12000 Praha |
člen | Ing. Ladislav Chmelík |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 25.11.2016 |
Adresa | Na Folimance 2120/9, 12000 Praha |
člen | RNDr. Vladimír Švihla |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 19.10.2016 |
Adresa | Na Folimance 2120/9, 12000 Praha |
člen | RNDr. Vladimír Švihla |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 19.10.2016 |
Adresa | Na Folimance 2120/9, 12000 Praha |
člen | Ing. Bronislav Müller |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1999 do 13.10.2016 |
Adresa | Na Folimance 9, Praha 2 |
člen | RNDr. Vladimír Švihla |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1999 do 13.10.2016 |
Adresa | Na Folimance 9, Praha 2 |
člen | Ing. Ladislav Chmelík |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1999 do 13.10.2016 |
Adresa | Na Folimance 9, Praha 2 |
člen | Mgr. Radmila Dosoudilová |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1999 do 13.10.2016 |
Adresa | Na Folimance 9, Praha 2 |
předseda | PaedDr. Jindřich Bělovský |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1999 do 13.10.2016 |
Adresa | Na Folimance 9, Praha 2 |
člen | Vratislav Brýdl |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1999 do 13.10.2016 |
Adresa | Na Folimance 9, Praha 2 |
Místopředseda | ing. Vladimír Jakl |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.1999 do 13.10.2016 |
Adresa | Na Folimance 9, Praha 2 |
člen | Ing. Ludmila Švehlová |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.1994 do 26.5.1999 |
Adresa | Na Folimance 9, Praha 2 |
předseda | RNDr. Oldřich Kříž |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.1994 do 26.5.1999 |
Adresa | Na Folimance 9, Praha 2 |
člen | ing. Vladimír Jakl |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.1994 do 26.5.1999 |
Adresa | Na Folimance 9, Praha 2 |
člen | Ing. Ladislav Chmelík |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.1994 do 26.5.1999 |
Adresa | Na Folimance 9, Praha 2 |
člen | Mgr. Radmila Dosoudilová |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.1994 do 26.5.1999 |
Adresa | Na Folimance 9, Praha 2 |
člen | Vratislav Brýdl |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.1994 do 26.5.1999 |
Adresa | Na Folimance 9, Praha 2 |
člen | Milada Pecherová |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.1994 do 26.5.1999 |
Adresa | Na Folimance 9, Praha 2 |
IČO: | 61463191 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Na Folimance 9 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 8. 1994 |
Sídlo: | Na Folimance 2120/9, Praha 12000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |