Bytové družstvo Na Březince 20 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bytové družstvo Na Březince 20 (25101102) je Družstvo. Sídlí na adrese Na Březince 1514/20, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 1. 1997 Bytové družstvo Na Březince 20 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Bytové družstvo Na Březince 20 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bytové družstvo Na Březince 20 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 1. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 3013 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25101102 | |
Jméno: | Bytové družstvo Na Březince 20 | |
Právní forma: | Družstvo | 21.1.1997 |
Zapsána dne: | 21.1.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Březince 1514/20, Praha 15000, Česká republika | 30.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Na Březince 1514/20, Praha 5 , Česká republika | 21.1.1997 - 30.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb spojených s pronájmem | 21.1.1997 |
místopředseda představenstva | Ing. Jan Vondrák |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2022 |
Adresa | Na Březince 1514/20, 15000 Praha |
místopředsedkyně představenstva | Vladimíra Vaddé |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2022 |
Adresa | 6, 57001 Bohuňovice |
předseda představenstva | Jakub Fajfr |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2022 |
Adresa | Na Březince 1514/20, 15000 Praha |
předseda představenstva | Jakub Fajfr |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2018 do 25.6.2022 |
Adresa | Na Březince 1514/20, 15000 Praha |
místopředseda představenstva | Ing Jan Vondrák |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2018 do 25.6.2022 |
Adresa | Na Březince 1514/20, 15000 Praha |
místopředsedkyně představenstva | Vladimíra Vaddé |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2018 do 25.6.2022 |
Adresa | 6, 57001 Bohuňovice |
Místopředsedkyně | Vladimíra Vaddé |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2013 do 27.6.2018 |
Adresa | 6, 57001 Bohuňovice |
místopředseda představenstva | Mgr. Julie Žemlová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2015 do 27.6.2018 |
Adresa | Na Březince 1514/20, 15000 Praha |
Předseda | Ing Jan Vondrák |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2015 do 27.6.2018 |
Adresa | Na Březince 1514/20, 15000 Praha |
Místopředsedkyně | Vladimíra Vaddé |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2013 do 27.6.2018 |
Adresa | 6, 57001 Bohuňovice |
Předseda | Ing Jan Vondrák |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2015 do 27.6.2018 |
Adresa | Na Březince 1514/20, 15000 Praha |
místopředseda představenstva | Mgr. Julie Žemlová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2015 do 27.6.2018 |
Adresa | Na Březince 1514/20, 15000 Praha |
Předseda | Ing Jan Vondrák |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.1998 do 30.11.2015 |
Adresa | Na Březince 20, Praha 5 |
místopředseda představenstva | Mgr. Julie Žemlová |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2012 do 30.11.2015 |
Adresa | Na Březince 1514/20, 15000 Praha 5 |
Místopředsedkyně | Vladimíra Vaddé |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2003 do 15.6.2013 |
Adresa | Na Březince 20, Praha 5 |
Místopředseda | Jaroslav Pohunek |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.1998 do 16.4.2012 |
Adresa | Na Březince 20, Praha 5 |
Místopředseda | David Černík |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.1998 do 5.7.2003 |
Adresa | Na Březince 20, Praha 5 |
Předseda | Mgr.Marýna Omská,R.Č.626015/0875 |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.1997 do 1.9.1998 |
Adresa | Na Březince 20, Praha 5 |
Místopředseda | Ing.Jan Vondrák,R.Č.400912/001 |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.1997 do 1.9.1998 |
Adresa | Na Březince 20, Praha 5 |
Místopředseda | Jaroslav Pohunek |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.1997 do 1.9.1998 |
Adresa | Na Březince 20, Praha 5 |
IČO: | 25101102 |
---|---|
Firma: | Bytové družstvo Na Březince 20 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 1. 1997 |
Sídlo: | Na Březince 1514/20, Praha 15000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |